EP1658869 - Membrane, boîtier d'un capteur de pression et capteur de pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.06.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 15.10.2008 [2008/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg v.d.H. / DE | [2006/21] | Inventeur(s) | 01 /
Reiter, Reinhold Via Indipendenza 6b 26013 Crema / IT | 02 /
Caronna, Marco, Dr. Via Emilia Est 297 41100 Modena / IT | [2006/21] | Mandataire(s) | Herrmann, Uwe, et al Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/42] | Herrmann, Uwe, et al Lorenz - Seidler - Gossel Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | ||
Précédent [2006/21] | Herrmann, Uwe, et al Lorenz - Seidler - Gossel, Widenmayerstrasse 23 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04425855.6 | 17.11.2004 | [2006/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1658869 | Date: | 24.05.2006 | Langue: | EN | [2006/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.2005 | Classification | IPC: | A61M1/36, G01L19/00 | [2006/21] | CPC: |
A61M1/3639 (EP,US);
A61M1/3641 (EP,KR,US);
A61M1/14 (KR);
G01L19/0023 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/21] | Titre | Allemand: | Membraneinheit, Gehäuse einer Druckmesseinheit und Druckmesseinheit | [2006/21] | Anglais: | Membrane unit, housing of a pressure measuring unit and pressure measuring unit | [2006/21] | Français: | Membrane, boîtier d'un capteur de pression et capteur de pression | [2006/21] | Procédure dexamen | 03.07.2006 | Requête en examen déposée [2006/33] | 22.08.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.12.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/29] | 07.02.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2007 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2003115965 (MITTELSTEIN MICHAEL [US], et al) [X] 1-3,5-8,11,12,14-18 * paragraphs [0027] , [0028]; figure 2 *; | [X]US2003200812 (KUHN DAVID [US], et al) [X] 1-18 * paragraphs [0057] , [0062] , [0066] - [0068]; figures 1a,2,6,7 *; | [DX]US2004050168 (UBERREITER ANDREAS [DE]) [DX] 1-3,5-9,12-18* paragraphs [0081] , [0091]; figure 4 * | par le demandeur | US5614677 | WO9937983 | US2004050168 |