EP1594411 - APPAREILS A VIS DE COMPRESSION, SYSTEMES ET PROCEDES ASSOCIES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.12.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.12.2014 | Demande réputée retirée | publié le 07.01.2015 [2015/02] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Integra LifeSciences Corporation 311 Enterprise Drive Plainsboro, NJ 08536 / US | [2008/42] |
Précédent [2005/46] | Pour tous les Etats désignés Kinetikos Medical Incorporated 4115 Sorrento Valley Boulevard San Diego, CA 92121 / US | Inventeur(s) | 01 /
REINDEL, Eric, S. 1060 Aloha Drive Encinitas, CA 92024 / US | 02 /
TRAIL, Ian, A. Laurenckirk 50 Worsley Road Greater Manchester M28 45H / GB | 03 /
WEISS, Arnold-Peter, C. 23 Nayatt Road Barrington, RI 02806 / US | [2005/46] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Postfach 44 01 51 80750 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/48] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner Patent- und Rechtsanwälte P.O. Box 440151 80750 München / DE | ||
Précédent [2008/09] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner Postfach 44 01 51 80750 München / DE | ||
Précédent [2005/46] | Weise, Reinhard Reinhard-Skuhra-Weise & Partner Patentanwälte Postfach 44 01 51 80750 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04706936.4 | 30.01.2004 | [2005/46] | WO2004US02573 | Numéro de priorité, date | US20030444565P | 03.02.2003 Format original publié: US 444565 P | [2005/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2004069031 | Date: | 19.08.2004 | Langue: | EN | [2004/34] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1594411 | Date: | 16.11.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.08.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 24.02.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.06.2010 | Classification | IPC: | A61B17/56, A61B17/58 | [2005/46] | CPC: |
A61B17/8685 (EP,US);
A61B17/863 (EP,US);
A61B17/8635 (EP,US);
A61B17/1615 (EP,US);
A61B17/864 (EP,US);
A61B17/8645 (EP,US);
Y10S606/916 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/46] | Etats autorisant lextension | AL | 24.08.2005 | LT | 24.08.2005 | LV | 24.08.2005 | MK | 24.08.2005 | Titre | Allemand: | KOMPRESSIONSSCHRAUBENGERÄTE, SYSTEME UND METHODEN | [2005/46] | Anglais: | COMPRESSION SCREW APPARATUSES, SYSTEMS AND METHODS | [2005/46] | Français: | APPAREILS A VIS DE COMPRESSION, SYSTEMES ET PROCEDES ASSOCIES | [2005/46] | Entrée dans la phase régionale | 24.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 24.08.2005 | Taxe de recherche payée | 24.08.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.08.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.08.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: US | 24.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/46] | 20.04.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 28.10.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.06.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.10.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/02] | 28.08.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/02] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.04.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.01.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.01.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 31.01.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.01.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.01.2014 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO9109572 (BAKINSKY NII TRAVMATO [SU]) [A] 1 * figures 1-4 ** abstract *; | [XI]FR2699065 (HARDY JEAN MARIE [FR]) [X] 1-3,5,6,11,13-17,22-26 * figures 2-5,7-15 * * page 2, line 25 - page 3, line 5 * * page 4, line 16 - page 5, line 3 * [I] 4,7-10,12,18-21; | [XI]FR2745709 (CAFFINIERE JEAN YVES DE [FR]) [X] 26,27 * figures 1-6 * * page 1, line 14 - line 20 * * page 2, line 9 - line 20 * [I] 1-25; | [XI]EP1046376 (NEWDEAL [FR]) [X] 26,27 * figures 1,2,5,6 * * paragraphs [0015] , [0018] , [0019] , [0022] , [0038] * [I] 1-25 | Recherche internationale | [A]US6306140 (SIDDIQUI IMRAN TAUHID [US]); | [A]US6048344 (SCHENK BEAT [US]); | [A]US5827285 (BRAMLET DALE G [US]); | [A]US4640271 (LOWER JERRY L [US]) | par le demandeur | FR2699065 | EP1046376 | FR2745709 |