EP1597418 - FIBRES DE POLYPROPYLENE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.10.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Borealis Technology Oy P.O. Box 330 06201 Porvoo / FI | [2005/47] | Inventeur(s) | 01 /
VAN PARIDON, Henk Ten Bosch 15 3271 Averbode / BE | 02 /
NOYNAERT, Nancy Begijnenbosstraat 70 B-3850 Nieuwerken / BE | [2007/01] |
Précédent [2005/47] | 01 /
VAN PARIDON, Henk F. Smeyersstraat 43 B-3270 Scherpenheuvel-Zichem / BE | ||
02 /
NOYNAERT, Nancy Begijnenbosstraat 70 B-3850 Nieuwerken / BE | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/39] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Précédent [2005/47] | VA TECH Patente GmbH & Co Stahlstrasse 21a 4031 Linz / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 04709618.5 | 10.02.2004 | [2005/47] | WO2004EP01210 | Numéro de priorité, date | EP20030004115 | 26.02.2003 Format original publié: EP 03004115 | [2005/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004076726 | Date: | 10.09.2004 | Langue: | EN | [2004/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1597418 | Date: | 23.11.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.09.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1597418 | Date: | 17.12.2008 | Langue: | EN | [2008/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.09.2004 | Classification | IPC: | D01F6/46 | [2005/47] | CPC: |
D01F6/46 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/47] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POLYPROPYLENFASERN | [2005/47] | Anglais: | POLYPROPYLENE FIBRES | [2005/47] | Français: | FIBRES DE POLYPROPYLENE | [2005/47] | Entrée dans la phase régionale | 10.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 10.08.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.08.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/47] | 23.06.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.11.2008 | Taxe de délivrance payée | 03.11.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.09.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 17.12.2008 | BE | 17.12.2008 | CY | 17.12.2008 | EE | 17.12.2008 | FI | 17.12.2008 | NL | 17.12.2008 | RO | 17.12.2008 | SI | 17.12.2008 | SK | 17.12.2008 | TR | 17.12.2008 | IE | 10.02.2009 | LU | 10.02.2009 | CH | 28.02.2009 | LI | 28.02.2009 | MC | 28.02.2009 | BG | 17.03.2009 | SE | 17.03.2009 | GR | 18.03.2009 | ES | 28.03.2009 | PT | 18.05.2009 | HU | 18.06.2009 | [2011/43] |
Précédent [2011/32] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
SK | 17.12.2008 | ||
IE | 10.02.2009 | ||
LU | 10.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
GR | 18.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
HU | 18.06.2009 | ||
Précédent [2011/21] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
SK | 17.12.2008 | ||
IE | 10.02.2009 | ||
LU | 10.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
GR | 18.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Précédent [2010/50] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
SK | 17.12.2008 | ||
IE | 10.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
GR | 18.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Précédent [2010/07] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
SK | 17.12.2008 | ||
IE | 10.02.2009 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Précédent [2009/47] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
SK | 17.12.2008 | ||
CH | 28.02.2009 | ||
LI | 28.02.2009 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Précédent [2009/44] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
SK | 17.12.2008 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Précédent [2009/41] | AT | 17.12.2008 | |
BE | 17.12.2008 | ||
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
MC | 28.02.2009 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
SE | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
PT | 18.05.2009 | ||
Précédent [2009/36] | BE | 17.12.2008 | |
EE | 17.12.2008 | ||
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
RO | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
Précédent [2009/35] | BE | 17.12.2008 | |
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
BG | 17.03.2009 | ||
ES | 28.03.2009 | ||
Précédent [2009/32] | BE | 17.12.2008 | |
FI | 17.12.2008 | ||
NL | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | ||
Précédent [2009/26] | FI | 17.12.2008 | |
NL | 17.12.2008 | ||
SI | 17.12.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0552810 (HIMONT INC [US]) [A] 1-9 * example 8 *; | [A]EP0632147 (HIMONT INC [US]) [A] 1-9 * page 2, line 27 - line 50 * * example 3 *; | [A]EP0987287 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]) [A] 1-9 * page 3, line 15 - line 40 * * page 17, line 9 - line 16 * * example - *; | [A]EP1041111 (SUMITOMO CHEMICAL CO [JP]) [A] 1-9 * page 3, line 5 - line 28 ** example - *; | [AD]US6218010 (GEORGELLIS GEORGE BYRON [US], et al) [AD] 1-9 * column 3, line 12 - line 16 * * column 5, line 44 - line 67 * * example - * |