EP1598855 - APPAREIL ET PROCEDE D'EXPOSITION, PROCEDE DE PRODUCTION DE L'APPAREIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.02.2016 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.08.2018 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 19.09.2018 [2018/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nikon Corporation 15-3, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-6290 / JP | [2015/36] |
Précédent [2012/18] | Pour tous les Etats désignés Nikon Corporation 12-1, Yurakucho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8331 / JP | ||
Précédent [2010/30] | Pour tous les Etats désignés NIKON CORPORATION 12-1, Yurakucho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8331 / JP | ||
Précédent [2005/47] | Pour tous les Etats désignés NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8331 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Nagasaka, Hiroyuki c/o Nikon Corporation 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 / JP | 02 /
Owa, Soichi c/o Nikon Corporation 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 / JP | 03 /
Nishii, Yasufumi c/o Nikon Corporation 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 / JP | [2015/17] |
Précédent [2005/47] | 01 /
Nagasaka, Hiroyuki Nikon Corporation, 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 / JP | ||
02 /
Owa, Soichi Nikon Corporation, 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 / JP | |||
03 /
Nishii, Yasufumi Nikon Corporation, 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331 / JP | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/17] |
Précédent [2005/47] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04714910.9 | 26.02.2004 | [2005/47] | WO2004JP02295 | Numéro de priorité, date | JP20030049365 | 26.02.2003 Format original publié: JP 2003049365 | JP20030110748 | 15.04.2003 Format original publié: JP 2003110748 | JP20030320100 | 11.09.2003 Format original publié: JP 2003320100 | [2005/47] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004086468 | Date: | 07.10.2004 | Langue: | EN | [2004/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1598855 | Date: | 23.11.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1598855 | Date: | 22.04.2015 | Langue: | EN | [2015/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 07.10.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.07.2007 | Classification | IPC: | H01L21/027, G03F7/20 | [2005/47] | CPC: |
G03F7/70341 (EP,KR,US);
G03F7/2041 (KR);
G03F7/70733 (US);
G03F7/708 (EP,KR,US);
G03F7/7095 (EP,KR,US);
H01L21/0273 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/17] |
Précédent [2005/47] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | BELICHTUNGSVORRICHTUNG UND VERFAHREN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER VORRICHTUNG | [2005/47] | Anglais: | EXPOSURE APPARATUS AND METHOD, AND METHOD OF PRODUCING APPARATUS | [2005/47] | Français: | APPAREIL ET PROCEDE D'EXPOSITION, PROCEDE DE PRODUCTION DE L'APPAREIL | [2005/47] | Entrée dans la phase régionale | 28.08.2005 | Traduction produite | 25.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 25.08.2005 | Taxe de recherche payée | 25.08.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.08.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/47] | 04.03.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 06.09.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.10.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.04.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.04.2014 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.11.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.03.2015 | Taxe de délivrance payée | 12.03.2015 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.03.2015 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP12159205.9 / EP2466621 | EP12159206.7 / EP2466622 | EP12159207.5 / EP2466623 | EP12159208.3 / EP2466624 | EP12159209.1 / EP2466625 | EP15158780.5 / EP2945184 | EP15158782.1 / EP2945016 | EP17185716.2 / EP3301511 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 04.03.2010 | Opposition(s) | 25.01.2016 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2016/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 20.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 18.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 18.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 26.02.2004 | AT | 22.04.2015 | BE | 22.04.2015 | BG | 22.04.2015 | CY | 22.04.2015 | CZ | 22.04.2015 | DK | 22.04.2015 | EE | 22.04.2015 | ES | 22.04.2015 | FI | 22.04.2015 | IT | 22.04.2015 | MC | 22.04.2015 | RO | 22.04.2015 | SE | 22.04.2015 | SI | 22.04.2015 | SK | 22.04.2015 | TR | 22.04.2015 | GR | 23.07.2015 | PT | 24.08.2015 | [2018/38] |
Précédent [2018/33] | HU | 26.02.2004 | |
AT | 22.04.2015 | ||
BE | 22.04.2015 | ||
CY | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SE | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
TR | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2018/28] | HU | 26.02.2004 | |
AT | 22.04.2015 | ||
BE | 22.04.2015 | ||
CY | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SE | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2017/40] | AT | 22.04.2015 | |
BE | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SE | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2016/42] | AT | 22.04.2015 | |
BE | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
MC | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2016/37] | AT | 22.04.2015 | |
BE | 22.04.2015 | ||
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2016/24] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SI | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2016/21] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
IT | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2016/10] | AT | 22.04.2015 | |
CZ | 22.04.2015 | ||
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
RO | 22.04.2015 | ||
SK | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2016/09] | AT | 22.04.2015 | |
DK | 22.04.2015 | ||
EE | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2016/07] | AT | 22.04.2015 | |
DK | 22.04.2015 | ||
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2015/51] | AT | 22.04.2015 | |
ES | 22.04.2015 | ||
FI | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | ||
Précédent [2015/49] | ES | 22.04.2015 | |
FI | 22.04.2015 | ||
GR | 23.07.2015 | ||
PT | 24.08.2015 | Citations: | Recherche | [X]DD221563 (MIKROELEKTRONIK ZT FORSCH TECH [DD]) [X] 1,9,48,52 * pages 10-14; figure 1 *; | [X]WO9949504 (NIKON CORP [JP], et al) [X] 1,9,48,52 * the whole document *; | [X]WO0213194 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) [X] 37,43* page 11, line 10 - page 12, line 15; figures 3,4 *; | [E]WO2004055803 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [E] 1,9,14,24,30,34,37,43 * pages 6-12; figures 2,3; claim 1 *; | [PX] - OWA S ET AL, "Immersion lithography", PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, (20030228), vol. 5040, no. 1, ISSN 0277-786X, pages 724 - 733, XP002294500 [PX] 1,9 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.504599 | Recherche internationale | [A]JP2000058436 (NIKON CORP); | [A]WO9949504 (NIKON CORP [JP], et al); | [A]JPH11176727 (NIKON CORP); | [A]JPH10340846 (NIKON CORP); | [A]JPH10303114 (NIKON CORP); | [A]JPH10255319 (HITACHI MAXELL); | [A]JPH07220990 (HITACHI LTD); | [A]JPH06124873 (CANON KK); | [A]JPS6265326 (HITACHI LTD); | [A]JPS57153433 (HITACHI LTD) |