20.08.2010 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.09.2010 [2010/38] |
28.08.2009 |
Changement - mandataire |
publié le 30.09.2009 [2009/40] |
24.07.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.08.2009 [2009/35] |
06.02.2009 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 11.03.2009 [2009/11] |
25.04.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.05.2008 [2008/22] |
14.03.2008 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 16.04.2008 [2008/16] |
29.02.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.04.2008 [2008/14] |
08.02.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.03.2008 [2008/11] |
18.01.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.02.2008 [2008/08] |
11.01.2008 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.02.2008 [2008/07] |
09.11.2007 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 12.12.2007 [2007/50] |
06.04.2007 |
Délivrance (prévue) |
publié le 09.05.2007 [2007/19] |
03.04.2007 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
05.01.2007 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
05.01.2007 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
06.09.2006 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
28.06.2006 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
18.05.2006 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
12.05.2006 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 14.06.2006 [2006/24] |
01.04.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.12.2005 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
21.10.2005 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 07.12.2005 [2005/49] |
21.10.2005 |
Requête en examen présentée |
publié le 07.12.2005 [2005/49] |
03.09.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.08.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.08.2005 |
Modification par le demandeur |
|
29.09.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
24.09.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
14.07.2004 |
Données PCT avant la publication européenne |
|