EP1611626 - PROCEDE DE REGENERATION D'ELEMENTS D'ACCUMULATEUR ET AGENT REGENERATEUR POUR DES BATTERIES AU PLOMB [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.07.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 16.10.2013 [2013/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AKUROS s.r.o. Vajnorská 136/A 831 04 Bratislava / SK | [2010/37] |
Précédent [2006/01] | Pour tous les Etats désignés Akuros S.R.O. Bojnicka 10 834 01 Bratislawa / SK | Inventeur(s) | 01 /
MRAZEK, Jan Lesni 14 350 02 Cheb / CZ | [2006/01] | Mandataire(s) | Smrckova, Marie Velflíkova 10 160 00 Praha 6 / CZ | [2008/49] |
Précédent [2006/01] | Litvakova, Edita, et al Vazovova 13 SK-811 07 Bratislava / SK | Numéro de la demande, date de dépôt | 04718901.4 | 10.03.2004 | [2006/01] | WO2004CZ00013 | Numéro de priorité, date | CZ20030000699 | 10.03.2003 Format original publié: CZ 20030699 | CZ20030001205 | 30.04.2003 Format original publié: CZ 20031205 | [2006/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2004082038 | Date: | 23.09.2004 | Langue: | EN | [2004/39] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1611626 | Date: | 04.01.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.09.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1611626 | Date: | 15.09.2010 | Langue: | EN | [2010/37] | Type: | B9 Fascicule de brevet corrigé | N°: | EP1611626 | Date: | 02.03.2011 | [2011/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.11.2005 | Classification | IPC: | H01M10/42, H01M10/44, H01M10/08 | [2009/11] | CPC: |
H01M10/06 (EP,US);
H01M10/30 (EP,US);
H01M10/4235 (EP,US);
H01M10/44 (EP,US);
H01M10/54 (EP,US);
H01M2300/0011 (EP,US);
|
Précédent IPC [2006/01] | H01M4/22 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR REGENERIERUNG VON BATTERIEZELLEN UND REGENERIERUNGSMITTEL FÜR BLEIBATTERIEN | [2006/01] | Anglais: | METHOD OF REGENERATING BATTERY CELLS AND REGENERATIVE AGENT FOR LEAD BATTERIES | [2006/01] | Français: | PROCEDE DE REGENERATION D'ELEMENTS D'ACCUMULATEUR ET AGENT REGENERATEUR POUR DES BATTERIES AU PLOMB | [2006/01] | Entrée dans la phase régionale | 05.10.2005 | Taxe nationale de base payée | 05.10.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.10.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.10.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.10.2005 | Requête en examen déposée [2006/01] | 16.11.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.03.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.11.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.03.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.05.2010 | Taxe de délivrance payée | 27.05.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.06.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 09.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2009 | 06   M06   Taxe payée le   18.09.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 15.09.2010 | CY | 15.09.2010 | CZ | 15.09.2010 | DK | 15.09.2010 | EE | 15.09.2010 | FI | 15.09.2010 | RO | 15.09.2010 | SI | 15.09.2010 | BG | 15.12.2010 | GR | 16.12.2010 | PT | 17.01.2011 | IE | 10.03.2011 | LU | 10.03.2011 | CH | 31.03.2011 | LI | 31.03.2011 | MC | 31.03.2011 | [2013/42] |
Précédent [2013/25] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
IE | 10.03.2011 | ||
LU | 10.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/08] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
IE | 10.03.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2012/07] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
CH | 31.03.2011 | ||
LI | 31.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2011/49] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Précédent [2011/40] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
DK | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
Précédent [2011/32] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
RO | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
Précédent [2011/24] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
PT | 17.01.2011 | ||
Précédent [2011/23] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
CZ | 15.09.2010 | ||
EE | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
Précédent [2011/15] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
GR | 16.12.2010 | ||
Précédent [2011/13] | AT | 15.09.2010 | |
CY | 15.09.2010 | ||
FI | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
Précédent [2011/10] | AT | 15.09.2010 | |
FI | 15.09.2010 | ||
SI | 15.09.2010 | ||
Précédent [2011/08] | AT | 15.09.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPS5859567 ; | CS186387 [ ] (BALZANKA PAVEL F, et al); | [A]WO9428610 (WIHK BERNT E L [SE]) [A] 1-7 * page 1, line 31 - page 2, line 2 * * page 2, line 13 - line 24 * * claim 5 *; | [PA]US2003228525 (KOZAWA AKIYA [JP], et al) [PA] 1-7 * paragraphs [0003] , [0022] *; | [AY] - EPODOC, EUROPEAN PATENT OFFICE, THE HAGUE, NL, (20031015), XP002321592 [A] 1-7,10 * & CZ 200101779 A3 (Mrazek J) 12 February 2003 (2003-02-12); column A * [Y] 8,9 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830629), vol. 007, no. 148, Database accession no. (E - 184), & JP58059567 A 19830408 (TAKUMA MORI) [A] 1-7 * abstract * | [Y] - BALZANKA, PAVEL F. ET AL, "Utilization of a mixture of at least 90% disodium dinaphthylmethanedisulfonate, 0.1-9.9% sulfuric acid and sodium sulfate, and maximum 5% technical impurities", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (19840512), Database accession no. 1981:622920, URL: STN, XP002340198 [Y] 8,9 * abstract * | par le demandeur | CZ200101276 | CS278416 | CS219246 | CS250340 | CS260591 | CS262274 | CS271813 | CS271814 | CS271768 | CS272401 | CZ278416 | SK277838B | CZ300395 | US6100667 | CZ292524 |