EP1606572 - STRUCTURE PLATE HAUTEMENT RESISTANTE POUR LA PROTECTION BALISTIQUE ET LA PROTECTION CONTRE L'USURE ET PROCEDE DE FABRICATION DE LADITE STRUCTURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.05.2009 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Précédent [2007/03] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Précédent [2005/51] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27 c 80686 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
ADLER, Jörg Schlossstufen 2 01662 Meissen / DE | 02 /
IHLE, Jan Postfach 11 A-8530 Deutschlandsberg / AT | [2007/03] |
Précédent [2005/51] | 01 /
ADLER, Jörg Schlossstufen 2 01662 Meissen / DE | ||
02 /
IHLE, Jan Augsburger Str. 83 01277 Dresden / DE | Mandataire(s) | Rauschenbach, Marion Rauschenbach Patentanwälte Bienertstrasse 15 01187 Dresden / DE | [N/P] |
Précédent [2005/51] | Rauschenbach, Marion Rauschenbach Patentanwälte, Bienerstrasse 15 01187 Dresden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04720579.4 | 15.03.2004 | [2005/51] | WO2004DE00586 | Numéro de priorité, date | DE20031013231 | 19.03.2003 Format original publié: DE 10313231 | [2005/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004083768 | Date: | 30.09.2004 | Langue: | DE | [2004/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1606572 | Date: | 21.12.2005 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 30.09.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1606572 | Date: | 02.07.2008 | Langue: | DE | [2008/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.09.2004 | Classification | IPC: | F41H5/04 | [2005/51] | CPC: |
F41H5/0492 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/51] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HOCHFESTE FLÄCHENGEBILDE FÜR ENDBALLISTISCHEN SCHUTZ UND VERSCHLEISSSCHUTZ UND VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG | [2005/51] | Anglais: | HIGH-STRENGTH PLANAR STRUCTURES FOR END-BALLISTIC PROTECTION AND PROTECTION AGAINST WEAR AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME | [2005/51] | Français: | STRUCTURE PLATE HAUTEMENT RESISTANTE POUR LA PROTECTION BALISTIQUE ET LA PROTECTION CONTRE L'USURE ET PROCEDE DE FABRICATION DE LADITE STRUCTURE | [2005/51] | Entrée dans la phase régionale | 18.10.2005 | Taxe nationale de base payée | 18.10.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.10.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.10.2005 | Requête en examen déposée [2005/51] | 21.12.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.04.2008 | Taxe de délivrance payée | 14.04.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.04.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.10.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 02.07.2008 | CZ | 02.07.2008 | DK | 02.07.2008 | EE | 02.07.2008 | FI | 02.07.2008 | IE | 02.07.2008 | IT | 02.07.2008 | NL | 02.07.2008 | PL | 02.07.2008 | RO | 02.07.2008 | SI | 02.07.2008 | SK | 02.07.2008 | BG | 02.10.2008 | SE | 02.10.2008 | GR | 03.10.2008 | PT | 02.12.2008 | HU | 03.01.2009 | AT | 15.03.2009 | LU | 15.03.2009 | BE | 31.03.2009 | CH | 31.03.2009 | LI | 31.03.2009 | MC | 31.03.2009 | [2011/44] |
Précédent [2011/32] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
PL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
SE | 02.10.2008 | ||
GR | 03.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
HU | 03.01.2009 | ||
AT | 15.03.2009 | ||
LU | 15.03.2009 | ||
BE | 31.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2011/21] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
PL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
SE | 02.10.2008 | ||
GR | 03.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
AT | 15.03.2009 | ||
LU | 15.03.2009 | ||
BE | 31.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2010/50] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
PL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
SE | 02.10.2008 | ||
GR | 03.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
AT | 15.03.2009 | ||
BE | 31.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2010/30] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
PL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
SE | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
AT | 15.03.2009 | ||
BE | 31.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2010/24] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
PL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
SE | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
BE | 31.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2010/10] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
SE | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
BE | 31.03.2009 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2010/09] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
SE | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
CH | 31.03.2009 | ||
LI | 31.03.2009 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2009/47] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
MC | 31.03.2009 | ||
Précédent [2009/41] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
IT | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
Précédent [2009/26] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
RO | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
Précédent [2009/24] | CZ | 02.07.2008 | |
DK | 02.07.2008 | ||
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
SK | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
Précédent [2009/23] | DK | 02.07.2008 | |
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
IE | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
Précédent [2009/22] | DK | 02.07.2008 | |
EE | 02.07.2008 | ||
FI | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
Précédent [2009/20] | DK | 02.07.2008 | |
FI | 02.07.2008 | ||
NL | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
Précédent [2009/13] | FI | 02.07.2008 | |
NL | 02.07.2008 | ||
SI | 02.07.2008 | ||
BG | 02.10.2008 | ||
PT | 02.12.2008 | ||
Précédent [2009/01] | NL | 02.07.2008 | |
SI | 02.07.2008 | ||
Précédent [2008/48] | SI | 02.07.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [X]DE3134341 (EIDGENOESS MUNITIONSFAB THUN [CH]) [X] 1-4,6-9,13-17 * page 4, paragraphs 2,3 * * page 6, paragraph 7 - page 7, paragraph 1 * * figure 1 *; | [X]US4483020 (DUNN ANTHONY G [US]) [X] 1,2 * column 2, line 41 - line 59 * * figure 4 *; | [X]US5736474 (THOMAS HOWARD L [US]) [X] 1,2 * column 7, line 56 - line 62 * * column 8, line 28 - line 63 ** figure 2 *; | [X]US5804757 (WYNNE ROBERT C [US]) [X] 1,2,4,5 * column 7, line 8 - line 17 * * claims 3-7,12-14,16 * * figures 7-10 *; | [X]EP0967453 (ARMORTEC INC [GR]) [X] 1-4,6,7,10-12,16-18 * paragraphs [0010] , [0012] - [0014] - [0017] , [0019] , [0022] , [0027] , [0030] , [0039] , [0041] , [0045] , [0047] * * figure 4 * | par le demandeur | DE3426457 | DE19856597 | US6332390 |