EP1604358 - SUPPORT D'ENREGISTREMENT D'INFORMATIONS ET PROCEDE D'ENREGISTREMENT ET/OU DE REPRODUCTION DE DONNEES SUR CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 05.06.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 05.06.2009 | Demande réputée retirée | publié le 08.07.2009 [2009/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-dong Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | [N/P] |
Précédent [2005/50] | Pour tous les Etats désignés SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 442-742 / KR | Inventeur(s) | 01 /
Lee, K.G, 229-1006 Sibeomdanji Woosung Apt. 16 Seohyun 1-dong, Bundang-gu Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-050 / KR | 02 /
Ko, Jung-Wan, 315-401 Cheongmyeong Maeul 3-danji Daewoo Apt., 956-2, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-737 / KR | [2005/50] | Mandataire(s) | Rooney, John-Paul, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | [N/P] |
Précédent [2008/49] | Rooney, John-Paul, et al Appleyard Lees 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | ||
Précédent [2005/50] | Robinson, Ian Michael, et al Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax HX1 2HY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04721032.3 | 16.03.2004 | [2005/50] | WO2004KR00555 | Numéro de priorité, date | US20030454618P | 17.03.2003 Format original publié: US 454618 P | KR20030016496 | 17.03.2003 Format original publié: KR 2003016496 | [2005/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004084201 | Date: | 30.09.2004 | Langue: | EN | [2004/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1604358 | Date: | 14.12.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.09.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 30.09.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.07.2008 | Classification | IPC: | G11B7/007 | [2005/50] | CPC: |
G11B19/122 (EP);
G11B27/322 (EP);
G11B7/00736 (EP);
G11B20/1217 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INFORMATIONSSPEICHERMEDIUM UND VERFAHREN ZUM AUFZEICHNEN UND/ODER WIEDERGEBEN VON DATEN DARAUF | [2005/50] | Anglais: | INFORMATION STORAGE MEDIUM AND METHOD OF RECORDING AND/OR REPRODUCING DATA THEREON | [2005/50] | Français: | SUPPORT D'ENREGISTREMENT D'INFORMATIONS ET PROCEDE D'ENREGISTREMENT ET/OU DE REPRODUCTION DE DONNEES SUR CELUI-CI | [2005/50] | Entrée dans la phase régionale | 28.07.2005 | Taxe nationale de base payée | 28.07.2005 | Taxe de recherche payée | 28.07.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.07.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.07.2005 | Requête en examen déposée [2005/50] | 08.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.01.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/28] | 20.02.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/28] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2009 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO02086887 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL]) | Recherche internationale | [A]JPH05325393 (SHARP KK); | [A]JPH10241267 (HITACHI LTD); | [A]JPH10269855 (HITACHI CABLE); | [A]US6005837 (BRUEKERS ALPHONS A M L [NL]); | [A]KR20010011557 (LG ELECTRONICS INC [KR]); | [A]JP2003068012 (TOSHIBA CORP); | [AP]WO03067581 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) |