EP1613418 - MODULE DE FILTRAGE A PLAQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.09.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.09.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 28.10.2009 [2009/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés A3 Abfall-Abwasser-Anlagentechnik GmbH Magdeburger Strasse 16b 45881 Gelsenkirchen / DE | [2006/02] | Inventeur(s) | 01 /
RICHTER, Steffen Hans-Böckler-Strasse 25 45655 Recklinghausen / DE | 02 /
BRÜSS, Ulrich Eschkamp 20 48301 Nottuln / DE | [2006/02] | Mandataire(s) | Vomberg, Friedhelm Schulstrasse 8 42653 Solingen / DE | [N/P] |
Précédent [2006/02] | Vomberg, Friedhelm Schulstrasse 8 D-42653 Solingen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04721462.2 | 18.03.2004 | [2006/02] | WO2004DE00553 | Numéro de priorité, date | DE2003117853 | 16.04.2003 Format original publié: DE 10317853 | [2006/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004091755 | Date: | 28.10.2004 | Langue: | DE | [2004/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1613418 | Date: | 11.01.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.10.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1613418 | Date: | 18.10.2006 | Langue: | DE | [2006/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.10.2004 | Classification | IPC: | B01D63/08, C02F3/12, B01D65/08, B01D69/06 | [2006/02] | CPC: |
B01D65/02 (EP);
B01D63/082 (EP,US);
B01D61/18 (EP);
B01D63/00 (EP);
B01D63/081 (EP);
B01D65/08 (EP);
B01D2315/06 (EP);
B01D2321/04 (EP);
B01D2321/10 (EP);
C02F1/44 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/02] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PLATTENFILTRATIONSMODUL | [2006/02] | Anglais: | PLATE FILTRATION MODULE | [2006/02] | Français: | MODULE DE FILTRAGE A PLAQUES | [2006/02] | Entrée dans la phase régionale | 01.10.2005 | Taxe nationale de base payée | 01.10.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.10.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.10.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.10.2005 | Requête en examen déposée [2006/02] | 20.12.2005 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.02.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.08.2006 | Taxe de délivrance payée | 29.08.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 19.07.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 18.10.2006 | CZ | 18.10.2006 | EE | 18.10.2006 | FI | 18.10.2006 | FR | 18.10.2006 | GB | 18.10.2006 | IE | 18.10.2006 | IT | 18.10.2006 | NL | 18.10.2006 | PL | 18.10.2006 | RO | 18.10.2006 | SI | 18.10.2006 | SK | 18.10.2006 | TR | 18.10.2006 | BG | 18.01.2007 | DK | 18.01.2007 | SE | 18.01.2007 | GR | 19.01.2007 | ES | 29.01.2007 | AT | 18.03.2007 | LU | 18.03.2007 | PT | 19.03.2007 | BE | 31.03.2007 | MC | 31.03.2007 | HU | 19.04.2007 | [2009/44] |
Précédent [2009/41] | CY | 18.10.2006 | |
CZ | 18.10.2006 | ||
EE | 18.10.2006 | ||
FI | 18.10.2006 | ||
FR | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
LU | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
HU | 19.04.2007 | ||
Précédent [2009/10] | CZ | 18.10.2006 | |
EE | 18.10.2006 | ||
FI | 18.10.2006 | ||
FR | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
Précédent [2008/52] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
FR | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
Précédent [2008/29] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
AT | 18.03.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
FR | 01.06.2007 | ||
Précédent [2008/22] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
GR | 19.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
FR | 01.06.2007 | ||
Précédent [2008/11] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
MC | 31.03.2007 | ||
Précédent [2008/04] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
BE | 31.03.2007 | ||
Précédent [2007/50] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
GB | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Précédent [2007/47] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
SK | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Précédent [2007/43] | CZ | 18.10.2006 | |
FI | 18.10.2006 | ||
IE | 18.10.2006 | ||
IT | 18.10.2006 | ||
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
RO | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
DK | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Précédent [2007/27] | FI | 18.10.2006 | |
NL | 18.10.2006 | ||
PL | 18.10.2006 | ||
SI | 18.10.2006 | ||
BG | 18.01.2007 | ||
SE | 18.01.2007 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
PT | 19.03.2007 | ||
Précédent [2007/21] | NL | 18.10.2006 | |
SI | 18.10.2006 | ||
ES | 29.01.2007 | ||
Précédent [2007/15] | SI | 18.10.2006 | Cité dans | Recherche internationale | [X]JPH06218247 ; | [X]JPH11285689 ; | [A]JPH0985064 ; | [A]JPH07299339 ; | [X]WO9506514 (DOW CHEMICAL CO [US], et al); | [PA]DE10151833 (3A ABWASSER ABFALL [DE]); | [PA]WO03059494 (TRIPLE I [US]) |