EP1605800 - SYSTEME D'AFFICHAGE ET DE DISTRIBUTION REFRIGERE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.05.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.07.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 25.08.2010 [2010/34] | Demandeur(s) | Pour :CY
GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | Pour :AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Pour :CY
GB
IE
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | ||
Pour :AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | |||
Précédent [2007/27] | Pour :CY
GB
IE
UNILEVER PLC Unilever House, Blackfriars London, Greater London EC4P 4BQ / GB | ||
Pour :AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | |||
Précédent [2005/51] | Pour :CY
GB
IE
UNILEVER PLC Unilever House, Blackfriars London, Greater London EC4P 4BQ / GB | ||
Pour :AT
BE
BG
CH
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HU
IT
LI
LU
MC
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
UNILEVER N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | Inventeur(s) | 01 /
BEKS, Petrus, Martinus, Leonardus, Franciscus Laan door de Veste 17 NL-57088 ZZ Helmond / NL | 02 /
BIRKETT, Richard, John, Unilever R & D Colworth Sharnbrook Bedford, Bedfordshire MK44 1LQ / GB | 03 /
JANSSEN, Martinus, Johannes, Petrus, Meidoorn 9 Lage Dijk 22 NL-5757 Liessel / NL | 04 /
UIJEN, Wilhelmus, A. T., Unilever Mexico Av.Rio Consulado No. 721 Col Santa Ma Insurgentes Del.Cuauhtemoc, Mexcio, D.F. 06430 / MX | 05 /
VOS, Roland, Thijs, Unilever R & D Vlaardingen Olivier van Noortlaan 120 P.O. Box 114, NL-3130 AC Vlaardingen / NL | [2005/51] | Mandataire(s) | Hugot, Alain, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford, MK44 1LQ / GB | [N/P] |
Précédent [2009/50] | Hugot, Alain, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford, MK44 1LQ / GB | ||
Précédent [2006/03] | Hugot, Alain, et al Unilever Patent Group Colworth House Sharnbrook Bedford MK44 1LQ / GB | ||
Précédent [2005/51] | Hugot, Alain, et al Unilever PLC Unilever Intellectual Property Group Colworth House Sharnbrook Bedford, MK44 1LQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04721514.0 | 18.03.2004 | [2005/51] | WO2004EP02851 | Numéro de priorité, date | EP20030251839 | 24.03.2003 Format original publié: EP 03251839 | [2005/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004084682 | Date: | 07.10.2004 | Langue: | EN | [2004/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1605800 | Date: | 21.12.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1605800 | Date: | 04.07.2007 | Langue: | EN | [2007/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.10.2004 | Classification | IPC: | A47F3/04 | [2005/51] | CPC: |
A47F3/0404 (EP,US);
F25D11/025 (EP,US);
F25D11/006 (EP,US);
F25D15/00 (EP,US);
F25D23/026 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/51] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KÜHLAUSLAGE- UND -AUSGABEANORDNUNG | [2005/51] | Anglais: | REFRIGERATED DISPLAY AND DISPENSING ASSEMBLY | [2005/51] | Français: | SYSTEME D'AFFICHAGE ET DE DISTRIBUTION REFRIGERE | [2005/51] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.10.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 31.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/51] | 23.01.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 26.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.02.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.04.2007 | Taxe de délivrance payée | 26.04.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.04.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 04.07.2007 | CH | 04.07.2007 | CY | 04.07.2007 | CZ | 04.07.2007 | DK | 04.07.2007 | EE | 04.07.2007 | FI | 04.07.2007 | LI | 04.07.2007 | PL | 04.07.2007 | RO | 04.07.2007 | SI | 04.07.2007 | SK | 04.07.2007 | BG | 04.10.2007 | HU | 05.01.2008 | LU | 18.03.2008 | MC | 31.03.2008 | [2010/34] |
Précédent [2010/33] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CY | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
EE | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
LU | 18.03.2008 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Précédent [2009/35] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CY | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
EE | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Précédent [2009/11] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
EE | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/46] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
MC | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/29] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
RO | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Précédent [2008/25] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
CZ | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
SK | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Précédent [2008/23] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
DK | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Précédent [2008/14] | AT | 04.07.2007 | |
CH | 04.07.2007 | ||
FI | 04.07.2007 | ||
LI | 04.07.2007 | ||
PL | 04.07.2007 | ||
SI | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Précédent [2008/11] | FI | 04.07.2007 | |
SI | 04.07.2007 | ||
BG | 04.10.2007 | ||
Précédent [2008/07] | SI | 04.07.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB653760 (C S A IND LTD, et al) [A] 1-12* the whole document *; | [XY]US2671319 (BORTZ HARRY A) [X] 1-4 * column 2, line 5 - column 4, line 17; figure - * [Y] 5-12; | [X]US4135369 (ALLGEYER DAVID F, et al) [X] 1,2,4 * abstract * * column 4, line 54 - column 6, line 20 *; | [Y]FR2678718 (SELNOR [FR]) [Y] 5,6 * abstract *; | [Y]US5765391 (LEE MYUNG RYUL [KR], et al) [Y] 7-12 * abstract * * column 2, line 30 - column 3, line 8 * |