EP1616417 - APPAREIL ET PROCEDE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.05.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.05.2009 | Demande réputée retirée | publié le 24.06.2009 [2009/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés INTELLPROP LIMITED P.O. Box 626 National Westminster House Le Truchot St Peter Port Guernsey Channel Islands / GB | [N/P] |
Précédent [2006/03] | Pour tous les Etats désignés INTELLPROP LIMITED P.O. Box 626, National Westminster House, Le Truchot St Peter Port Guernsey Channel Islands / GB | Inventeur(s) | 01 /
WILSON, Jeffrey 53 Kiln Road Fareham, Hampshire PO16 70H / GB | [2006/03] | Mandataire(s) | Robinson, Nigel Alexander Julian, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2007/42] | Robinson, Nigel Alexander Julian, et al D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2006/03] | Pilch, Adam John Michael D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04721947.2 | 19.03.2004 | [2006/03] | WO2004GB01224 | Numéro de priorité, date | GB20030006937 | 26.03.2003 Format original publié: GB 0306937 | [2006/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004086701 | Date: | 07.10.2004 | Langue: | EN | [2004/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1616417 | Date: | 18.01.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.10.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.10.2004 | Classification | IPC: | H04L12/58, H04Q7/22 | [2006/03] | CPC: |
H04W88/184 (EP,US);
H04L51/066 (EP);
H04L51/48 (EP);
H04W4/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEVORRICHTUNG UND VERFAHREN | [2006/03] | Anglais: | TELECOMMUNICATIONS SERVICES APPARATUS AND METHOD | [2006/03] | Français: | APPAREIL ET PROCEDE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS | [2006/03] | Entrée dans la phase régionale | 26.10.2005 | Taxe nationale de base payée | 26.10.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.10.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.10.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 25.10.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2005 | Requête en examen déposée [2006/03] | 06.10.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.02.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.08.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.01.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/26] | 10.02.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2009 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO9912364 (NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY [FI], et al) [A] 1-34* page 1, line 1 - page 5, line 32 *; | [X]US6292669 (MEURONEN TIMO [FI], et al) [X] 1-34 * column 1, line 65 - column 2, line 55 * * column 4, line 57 - column 7, line 47 *; | [X]WO03019959 (SAGE AGENT NETWORKS PTE LTD [SG], et al) [X] 1-34 * page 3, line 25 - page 4, line 10 * * page 5, line 14 - page 7, line 20 * * page 8, line 12 - page 11, line 15 * * page 12, line 1 - page 17, line 4 * * page 19, line 12 - page 20, line 13 * |