Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
30.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 02.12.2009 [2009/49] |
25.09.2009 | Demande réputée retirée | publié le 28.10.2009 [2009/44] |
05.06.2009 | Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai | |
30.01.2009 | Rapport complémentaire de recherche | publié le 04.03.2009 [2009/10] |
30.01.2009 | Changement - classification | publié le 04.03.2009 [2009/10] |
05.04.2008 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
29.02.2008 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
12.10.2007 | Changement - mandataire | publié le 14.11.2007 [2007/46] |
21.02.2007 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
02.06.2006 | Changement - Etats désignés | publié le 05.07.2006 [2006/27] |
02.06.2006 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 05.07.2006 [2006/27] |
02.03.2006 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
11.11.2005 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 28.12.2005 [2005/52] |
11.11.2005 | Requête en examen présentée | publié le 28.12.2005 [2005/52] |
07.01.2005 | Données PCT avant la publication européenne | |
05.01.2005 | Données PCT avant la publication européenne | |
17.12.2004 | Données PCT avant la publication européenne | |
15.12.2004 | Données PCT avant la publication européenne | |
22.10.2004 | Données PCT avant la publication européenne | |
15.10.2004 | Données PCT avant la publication européenne | |
14.07.2004 | Données PCT avant la publication européenne |