EP1610944 - STRUCTURES DE RENFORT ET LEURS PROCEDES DE FABRICATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.02.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.02.2012 | Demande réputée retirée | publié le 28.03.2012 [2012/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Owens-Corning Fiberglas Espana, S.A. Km 20, Carretera C-1411 09205 San Vicent de Castellet / ES | [2006/01] | Inventeur(s) | 01 /
ADOLPHS, Georg Narcis Giralt C/. Puigcerta 45 E08201 Sabadell / ES | [2007/20] |
Précédent [2006/01] | 01 /
ADOLPS, Georg Narcis Giralt 16-E E-08292 Sabadell / ES | Mandataire(s) | Jacob, Reuben Ellis, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2006/01] | Jacob, Reuben Ellis, et al R G C Jenkins & Co., 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04724296.1 | 30.03.2004 | [2006/01] | WO2004EP03653 | Numéro de priorité, date | US20030404199 | 31.03.2003 Format original publié: US 404199 | [2006/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004087410 | Date: | 14.10.2004 | Langue: | EN | [2004/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1610944 | Date: | 04.01.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.10.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.10.2004 | Classification | IPC: | B32B5/16, B32B5/26 | [2006/01] | CPC: |
B32B5/26 (EP,US);
B32B5/06 (US);
B32B5/16 (EP,US);
B32B2038/008 (US);
B32B2250/20 (US);
B32B2260/021 (US);
B32B2305/026 (US);
B32B2305/08 (US);
B32B2305/20 (US);
Y10T428/18 (EP,US);
Y10T428/183 (EP,US);
Y10T428/24033 (EP,US);
Y10T428/24124 (EP,US);
Y10T428/249928 (EP,US);
Y10T428/249953 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERSTÄRKUNGSSTRUKTUREN UND VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG | [2006/01] | Anglais: | REINFORCEMENT STRUCTURES AND PROCESSES FOR MANUFACTURING SAME | [2006/01] | Français: | STRUCTURES DE RENFORT ET LEURS PROCEDES DE FABRICATION | [2006/01] | Entrée dans la phase régionale | 28.10.2005 | Taxe nationale de base payée | 28.10.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.10.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.10.2005 | Requête en examen déposée [2006/01] | 07.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.08.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 25.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/13] | 08.11.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/13] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 07.08.2006 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2011 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]EP0283195 (WIGGINS TEAPE GROUP LTD [GB]) [Y] 1-23 * claims 1-5,15 ** page 3, line 41 - line 45 *; | [Y]EP0534041 (ALBANY INT CORP [US]) [Y] 1-23 * claims 1-11 * * page 2, column 2, line 52 - page 3, column 3, line 18 * * page 4, column 5, line 54 - column 6, line 51 *; | [Y]EP1010793 (LANTOR BV [NL]) [Y] 1-23 * claims 1,3,4,6-12,18 * * page 3, column 4, line 35 - page 4, column 5, line 33 * |