EP1618040 - PROCEDE POUR L'EMBALLAGE AUTOMATIQUE DE CONTENANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 06.05.2011 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 06.05.2011 | Demande réputée retirée | publié le 08.06.2011 [2011/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE SA 61 Route de Savoie 1896 Vouvry / CH | [2006/04] | Inventeur(s) | 01 /
VOIGTMANN, Jean-Pierre Rue de la Poste 16 1920 Martigny / CH | [2010/35] |
Précédent [2006/04] | 01 /
VOIGTMANN, Jean-Pierre Rue de la Poste 16 CH-1920 Martigny / CH | Mandataire(s) | Keilitz, Wolfgang, et al Patentanwälte Zellentin & Partner Nigerstrasse 4 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/46] | Keilitz, Wolfgang, et al Patentanwälte Zellentin & Partner Nigerstrasse 4 81675 München / DE | ||
Précédent [2010/43] | Patentanwälte Zellentin & Partner Rubensstrasse 30 67061 Ludwigshafen / DE | ||
Précédent [2009/39] | Patentanwälte Zellentin & Partner Nigerstrasse 4 81675 München / DE | ||
Précédent [2006/52] | Patentanwälte Zellentin & Partner Innere Wiener Strasse 8 81667 München / DE | ||
Précédent [2006/46] | Keilitz, Wolfgang, et al Patentanwalt Zelletin & Partner Innere Wiener Strasse 8 81667 München / DE | ||
Précédent [2006/04] | Zellentin, Rüdiger Zellentin & Partner, Zweibrückenstrasse 15 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04725939.5 | 06.04.2004 | [2006/04] | WO2004EP03649 | Numéro de priorité, date | DE20031016853 | 11.04.2003 Format original publié: DE 10316853 | [2006/04] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004089754 | Date: | 21.10.2004 | Langue: | DE | [2004/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1618040 | Date: | 25.01.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 21.10.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.10.2004 | Classification | IPC: | B65B19/34, B65B35/38, B65B35/50, B65B43/42 | [2006/04] | CPC: |
B65B35/50 (EP,KR,US);
B65B19/34 (EP,KR,US);
B65B19/00 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/04] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM AUTOMATISCHEN ABPACKEN VON BEHÄLTERN | [2006/04] | Anglais: | METHOD FOR AUTOMATIC PACKING OF CONTAINERS | [2006/04] | Français: | PROCEDE POUR L'EMBALLAGE AUTOMATIQUE DE CONTENANTS | [2006/04] | Entrée dans la phase régionale | 20.09.2005 | Taxe nationale de base payée | 20.09.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.09.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.10.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 20.09.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.09.2005 | Requête en examen déposée [2006/04] | 08.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.10.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.01.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.04.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.08.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.02.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.05.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 09.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.08.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.12.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/23] | 20.01.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/23] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.06.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.04.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]NL298268 (INTERNATIONAL MACHINERY) [Y] 11,12 * page 6, line 9 - line 18; figure - *; | [Y]DE1970461U (SANDOZ AG [DE]) [Y] 8 * figure 2 *; | [XY]GB1350112 (HEBERLEIN & CO AG) [X] 1,2,6,10 * page 2, line 11 - line 85; figure - * [Y] 3-5,8,9,11,12; | [Y]GB2003824 (LESIEUR COTELLE) [Y] 3-5 * page 3, line 14 - line 90; figures 1-5 *; | [Y]DE2825800 (ALUSUISSE) [Y] 11,12 * page 2, line 4 - line 10 *; | [A]US4586315 (WOLF WOLFRAM [DE]) [A] 11,12* figures 1,2 *; | [Y]US5732536 (LIN CHING-LIN [TW], et al) [Y] 9 * figures 4,5,9 *; | [X]EP1123867 (TEXA AG [CH]) [X] 1,7 * column 3, line 37 - column 6, line 32; figures 1-3 * | par le demandeur | US2825193 | GB1350112 | DE2643089 | WO9115349 | EP1114784 |