EP1625329 - DISPOSITIF DE COMMANDE POUR SYSTEME D'EVACUATION DE VAPEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 23.04.2010 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [2006/07] | Inventeur(s) | 01 /
ROY, Reinhold Am Hag 6 88299 Leutkirch / DE | [2006/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04726990.7 | 13.04.2004 | [2006/07] | WO2004EP03885 | Numéro de priorité, date | DE2003116571 | 10.04.2003 Format original publié: DE 10316571 | [2006/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004090426 | Date: | 21.10.2004 | Langue: | DE | [2004/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1625329 | Date: | 15.02.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 21.10.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1625329 | Date: | 17.06.2009 | Langue: | DE | [2009/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.10.2004 | Classification | IPC: | F24C15/20 | [2006/07] | CPC: |
F24C15/2021 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/07] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | STEUERUNGSVORRICHTUNG FüR EINE DUNSTSABZUGSVORRICHTUNG | [2006/07] | Anglais: | CONTROL DEVICE FOR A FUME EXTRACTION DEVICE | [2006/07] | Français: | DISPOSITIF DE COMMANDE POUR SYSTEME D'EVACUATION DE VAPEURS | [2006/07] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.2005 | Taxe nationale de base payée | 10.11.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.11.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.11.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 10.11.2005 | Requête en examen déposée [2006/07] | 22.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.11.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.03.2009 | Taxe de délivrance payée | 11.03.2009 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 18.03.2010 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2010/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 17.06.2009 | CZ | 17.06.2009 | DK | 17.06.2009 | EE | 17.06.2009 | FI | 17.06.2009 | IE | 17.06.2009 | IT | 17.06.2009 | PL | 17.06.2009 | RO | 17.06.2009 | SI | 17.06.2009 | SK | 17.06.2009 | TR | 17.06.2009 | BG | 17.09.2009 | GR | 18.09.2009 | ES | 28.09.2009 | PT | 17.10.2009 | HU | 18.12.2009 | [2012/47] |
Précédent [2012/42] | CY | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
HU | 18.12.2009 | ||
Précédent [2012/37] | CY | 17.06.2009 | |
CZ | 17.06.2009 | ||
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Précédent [2011/14] | CZ | 17.06.2009 | |
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
IT | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Précédent [2010/50] | CZ | 17.06.2009 | |
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
GR | 18.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Précédent [2010/20] | CZ | 17.06.2009 | |
DK | 17.06.2009 | ||
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Précédent [2010/17] | CZ | 17.06.2009 | |
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
BG | 17.09.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
PT | 17.10.2009 | ||
Précédent [2010/10] | CZ | 17.06.2009 | |
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
SK | 17.06.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
Précédent [2010/09] | CZ | 17.06.2009 | |
EE | 17.06.2009 | ||
FI | 17.06.2009 | ||
IE | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
RO | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
ES | 28.09.2009 | ||
Précédent [2010/07] | FI | 17.06.2009 | |
IE | 17.06.2009 | ||
PL | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
Précédent [2010/01] | FI | 17.06.2009 | |
PL | 17.06.2009 | ||
SI | 17.06.2009 | ||
Précédent [2009/51] | FI | 17.06.2009 | |
SI | 17.06.2009 | ||
Précédent [2009/50] | FI | 17.06.2009 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US4552059 (POTTER GARY J [US]) [A] 1,2 * columns 3-7; figure 2 *; | [A]DE9101095U (INVENT GMBH) [A] 1,2,10-12,15 * pages 4-5 *; | [A]WO9313881 (FUTURUM AB [SE]) [A] * pages 1-4; figure - *; | [A]DE10028333 (BAUER ARMIN [DE], et al) [A] * column 1, line 12 - line 26 *; | [PA]EP1333231 (DIEHL AKO STIFTUNG GMBH & CO [DE]) [PA] * abstract *; | [PXA]EP1382914 (ALBATROS APPLIED TECHNOLOGIES [DE]) [PX] 1-3,10-12 * the whole document * [PA] 4-9,13-15 |