11.02.2011
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
11.03.2010
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
16.02.2010
Traduction des revendications en anglais
Recherche / Examen
4
16.02.2010
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
16.02.2010
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
5
15.02.2010
Traduction des revendications en anglais
Recherche / Examen
4
15.02.2010
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
15.02.2010
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
5
15.02.2010
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
11.01.2010
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
1
11.01.2010
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
4
11.01.2010
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
11.01.2010
Texte envisagé pour la délivrance
Recherche / Examen
22
16.12.2009
Revendications
Recherche / Examen
4
16.12.2009
Revendications
Recherche / Examen
4
16.12.2009
Revendications
Recherche / Examen
4
16.12.2009
Description
Recherche / Examen
3
16.12.2009
Description
Recherche / Examen
3
16.12.2009
Lettre concernant des questions sur la recherche
Recherche / Examen
6
16.12.2009
Lettre soumise avant l'envoi de la 1ère notification de la division d'examen (procédure d'examen)
Recherche / Examen
1
15.12.2009
Pièce-jointe
Recherche / Examen
6
15.12.2009
Revendications
Recherche / Examen
4
15.12.2009
Revendications
Recherche / Examen
4
15.12.2009
Description
Recherche / Examen
3
03.12.2009
Réponse à la demande de renseignement quant à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
28.04.2009
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
30.04.2008
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
25.04.2007
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
20.06.2006
Lettre concernant des taxes et des paiements
Recherche / Examen
1
02.06.2006
Rappel du paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe
Recherche / Examen
1
29.12.2005
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
27.12.2005
Notification concernant une modification possible/paiement des taxes de revendications
Recherche / Examen
2
13.12.2005
Demande au Bureau international
Recherche / Examen
1
03.12.2005
Revendications
Recherche / Examen
4
03.12.2005
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
01.12.2005
Requête d'entrée dans la phase européenne déposée par fax
Recherche / Examen
5
01.12.2005
Documents de la demande déposés par fax et/ou dans une langue non-officielle
Recherche / Examen
4
16.09.2005
Entrée dans la phase européenne devant l'Office européen des brevets
Recherche / Examen
3
10.02.2005
Annexe au rapport d'examen préliminaire international
Procédure selon le chapitre II du PCT
4
10.02.2005
Rapport d'examen préliminaire internat
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
10.02.2005
Rapport d'examen préliminaire internat
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
10.02.2005
Rapport d'examen préliminaire international - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
10.02.2005
Rapport d'examen préliminaire international - page texte
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
10.02.2005
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
10.02.2005
Rapport d'examen préliminaire international - points I-VIII
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
10.02.2005
Notification d'envoi de documents à l'OMPI
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
10.02.2005
Transmission du rapport d'examen préliminaire international
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
03.01.2005
Notification d'irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
Procédure selon le chapitre II du PCT
2
08.12.2004
Notification d'envoi de documents à l'OMPI
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
08.12.2004
Notification de la réception de la demande
Procédure selon le chapitre II du PCT
1
03.12.2004
Lettre relative à la procédure PCT2
Procédure selon le chapitre II du PCT
5
03.12.2004
Formulaire demande PCT
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
03.12.2004
PCT(IPEA): Feuille modifiée - revendications
Procédure selon le chapitre II du PCT
4
02.12.2004
Lettre relative à la procédure PCT2
Procédure selon le chapitre II du PCT
5
02.12.2004
Formulaire demande PCT
Procédure selon le chapitre II du PCT
3
02.12.2004
PCT(IPEA): Feuille modifiée - revendications
Procédure selon le chapitre II du PCT
4
01.12.2004
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
26
11.11.2004
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
6
11.11.2004
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
23
09.06.2004
Abrégé
Administration chargée de la recherche internationale
1
09.06.2004
Revendications
Administration chargée de la recherche internationale
4
09.06.2004
Description
Administration chargée de la recherche internationale
15
09.06.2004
Dessins
Administration chargée de la recherche internationale
2