EP1663563 - PINCE A SOUDER POUR UTILISATIONS SUR ROBOTS, POUR LE SOUDAGE PAR RESISTANCE DE PIECES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.10.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.11.2016 | Dernier événement Tooltip | 06.03.2020 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 08.04.2020 [2020/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fronius International GmbH Froniusstraße 1 4643 Pettenbach / AT | [2016/49] |
Précédent [2006/23] | Pour tous les Etats désignés Fronius International GmbH 4643 Pettenbach 319 / AT | Inventeur(s) | 01 /
STIEGLBAUER, Walter Wolfshütte 59 A-4901 Manning / AT | 02 /
WEIGERSTORFER, Günter Loibingdorf 12 A-4621 Sipbachzell / AT | [2006/23] | Mandataire(s) | SONN Patentanwälte GmbH & Co KG Riemergasse 14 1010 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2016/50] | Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 1010 Wien / AT | ||
Précédent [2006/23] | Sonn & Partner Patentanwälte Riemergasse 14 1010 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 04730943.0 | 04.05.2004 | [2006/23] | WO2004AT00151 | Numéro de priorité, date | AT20030001023 | 03.07.2003 Format original publié: AT 10232003 | [2006/23] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005002776 | Date: | 13.01.2005 | Langue: | DE | [2005/02] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1663563 | Date: | 07.06.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 13.01.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1663563 | Date: | 14.12.2016 | Langue: | DE | [2016/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.01.2005 | Classification | IPC: | B23K11/30 | [2006/23] | CPC: |
B23K11/11 (EP,US);
B23K11/314 (EP,US);
B23K11/318 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/50] |
Précédent [2006/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | PUNKTSCHWEISSZANGE FÜR ROBOTERANWENDUNGEN ZUM WIDERSTANDSSCHWEISSEN VON WERKSTÜCKEN | [2006/23] | Anglais: | SPOT WELDING TONGS FOR ROBOTIC APPLICATIONS IN RESISTANCE WELDING OF WORKPIECES | [2006/23] | Français: | PINCE A SOUDER POUR UTILISATIONS SUR ROBOTS, POUR LE SOUDAGE PAR RESISTANCE DE PIECES | [2006/23] | Entrée dans la phase régionale | 12.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 12.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.02.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 12.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/23] | 28.12.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.01.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.07.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.10.2016 | Taxe de délivrance payée | 24.10.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 24.10.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP12159470.9 / EP2465633 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.12.2011 | Opposition(s) | 15.09.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 13.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 08.05.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 12.05.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 31.05.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 13 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.05.2004 | CY | 14.12.2016 | CZ | 14.12.2016 | DK | 14.12.2016 | EE | 14.12.2016 | ES | 14.12.2016 | FI | 14.12.2016 | MC | 14.12.2016 | NL | 14.12.2016 | PL | 14.12.2016 | RO | 14.12.2016 | SE | 14.12.2016 | SI | 14.12.2016 | SK | 14.12.2016 | TR | 14.12.2016 | BG | 14.03.2017 | GR | 15.03.2017 | PT | 14.04.2017 | AT | 04.05.2017 | IE | 04.05.2017 | LU | 04.05.2017 | BE | 31.05.2017 | CH | 31.05.2017 | LI | 31.05.2017 | [2020/15] |
Précédent [2019/46] | HU | 04.05.2004 | |
CY | 14.12.2016 | ||
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
AT | 04.05.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2019/31] | HU | 04.05.2004 | |
CZ | 14.12.2016 | ||
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
AT | 04.05.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/39] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
AT | 04.05.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
BE | 31.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/23] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
IE | 04.05.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/17] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 04.05.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/13] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SI | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
CH | 31.05.2017 | ||
LI | 31.05.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/06] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
MC | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2018/01] | CZ | 14.12.2016 | |
DK | 14.12.2016 | ||
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2017/41] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
ES | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
PL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
SK | 14.12.2016 | ||
BG | 14.03.2017 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
PT | 14.04.2017 | ||
LU | 31.05.2017 | ||
Précédent [2017/35] | CZ | 14.12.2016 | |
EE | 14.12.2016 | ||
FI | 14.12.2016 | ||
NL | 14.12.2016 | ||
RO | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | ||
Précédent [2017/31] | FI | 14.12.2016 | |
NL | 14.12.2016 | ||
SE | 14.12.2016 | ||
GR | 15.03.2017 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB571401 (ENGLISH ELECTRIC CO LTD, et al) [A] 1-10 * figures 1,2; claims 1-7 *; | [X]US2678367 (KUNO EISENBURGER) [X] 11 * column 4, line 35 - column 4, line 65; figures 1,5; claims 3,5 *; | [A]GB1559068 (ELFIN SPA)[A] 11-17; | [X]US4684778 (CECIL DIMITRIOS G [US]) [X] 11 * column 4, line 58 - column 5, line 35; figures 1,2,7-9; claim 1 *; | [X]DE4416504 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [X] 1-10 * column 3, line 49 - column 3, line 63; figures 1-4; claims 1-6 *; | [DX]DE19754546 (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG [DE]) [DX] 1-10 * figures 1,5; claims 1-7 * |