EP1629883 - PROCEDE POUR PRODUIRE UNE SPHERE INORGANIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.06.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.06.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 06.07.2011 [2011/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ASAHI GLASS COMPANY LTD. 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8405 / JP | [2006/09] | Inventeur(s) | 01 /
MATSUBARA, Toshiya, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | 02 /
TANAKA, Masaharu 2-4-2-801,Hagiwara,Yahatanashi-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 8040061 / JP | 03 /
KATAYAMA, Hajime, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | 04 /
YAMADA, Kenji, c/o Asahi Glass Company, Limited 1150, Hazawa-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 2218755 / JP | [2007/18] |
Précédent [2006/09] | 01 /
MATSUBARA, Toshiya, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | ||
02 /
TANAKA, Masaharu 8-14-708, Nakahonmachi, Tobata-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 8040061 / JP | |||
03 /
KATAYAMA, Hajime, c/o Asahi Glass Company, Ltd. 10, Goikaigan Ichihara-shi, Chiba 2908566 / JP | |||
04 /
YAMADA, Kenji, c/o Asahi Glass Company, Limited 1150, Hazawa-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi, Kanagawa 2218755 / JP | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/09] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04732812.5 | 13.05.2004 | [2006/09] | WO2004JP06810 | Numéro de priorité, date | JP20030133992 | 13.05.2003 Format original publié: JP 2003133992 | [2006/09] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004101139 | Date: | 25.11.2004 | Langue: | EN | [2004/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1629883 | Date: | 01.03.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.11.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/09] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1629883 | Date: | 28.07.2010 | Langue: | EN | [2010/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 25.11.2004 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.06.2007 | Classification | IPC: | B01J19/00, C01B33/193, B01J13/02, B01J13/04 | [2007/28] | CPC: |
B01J13/02 (EP,US);
B01J19/00 (KR);
B01F23/4105 (EP,US);
B01F25/3142 (EP,US);
B01J13/04 (EP,US);
B01J2/06 (EP,US);
|
Précédent IPC [2006/09] | B01J19/00, C01B33/193 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/33] |
Précédent [2006/09] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ANORGANISCHEN KUGELN | [2006/09] | Anglais: | PROCESS FOR PRODUCING INORGANIC SPHERE | [2006/09] | Français: | PROCEDE POUR PRODUIRE UNE SPHERE INORGANIQUE | [2006/09] | Entrée dans la phase régionale | 14.10.2005 | Traduction produite | 20.10.2005 | Taxe nationale de base payée | 20.10.2005 | Taxe de recherche payée | 20.10.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.10.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.10.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 20.10.2005 | Requête en examen déposée [2006/09] | 29.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.12.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 10.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.04.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]EP0528201 (OSAKA GAS CO LTD [JP], et al) [XY] 1-7 * claims 1,3,5 * * figure 1 * * example 1 * * column 7, line 28 - line 31 * * column 7, line 55 - line 58 * * column 8, line 1 - line 11 ** column 9, line 6 - line 9 *; | [PXY]EP1382384 (ASAHI GLASS CO LTD [JP]) [PXY] 1-7 * claims 2,3,10 * * page 4, line 17; figure 5 * * paragraph [0015] - paragraph [0016] * * page 9, line 54 - line 55 * * page 10, line 42 - line 45 * * page 11, line 3 - line 5 * * page 11, line 23 - line 25 * * page 11, line 42 - line 45 * | Recherche internationale | [Y]JPH04154605 (AGENCY IND SCIENCE TECHN, et al); | [Y]JPS59112830 (IIZUKA HIROYOSHI, et al); | [Y]JP2002119841 (NAT FOOD RES, et al); | [A]JPH0775728 (SUZUKI YUSHI KOGYO KK, et al) |