EP1651420 - PROCEDE ET DISPOSITIF POUR PRODUIRE DES PROFILES EN PLASTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 30.09.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, TR | publié le 02.11.2011 [2011/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Technoplast Kunststofftechnik GmbH & Co KG Am Kreuzfeld 13 4563 Micheldorf / AT | [2008/36] |
Précédent [2006/18] | Pour tous les Etats désignés Technoplast Kunststofftechnik GmbH & Co. KG Am Kreuzfeld 13 4563 Micheldorf / AT | Inventeur(s) | 01 /
SCHWAIGER, Meinhard Leitenbauerstrasse 10 A-4040 Linz / AT | [2006/18] | Mandataire(s) | Babeluk, Michael Patentanwalt Florianigasse 26/3 1080 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2006/18] | Babeluk, Michael Patentanwalt, Mariahilfer Gürtel 39/17 1150 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 04737154.7 | 24.06.2004 | [2006/18] | WO2004AT00221 | Numéro de priorité, date | AT20030000450U | 27.06.2003 Format original publié: AT 4502003 U | [2006/18] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005000557 | Date: | 06.01.2005 | Langue: | DE | [2005/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1651420 | Date: | 03.05.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 06.01.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1651420 | Date: | 03.09.2008 | Langue: | DE | [2008/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.01.2005 | Classification | IPC: | B29C47/08 | [2006/18] | CPC: |
B29C48/907 (EP,US);
B29C48/06 (EP,US);
B29C48/256 (EP,US);
B29C48/2665 (EP,US);
B29C48/303 (EP,US);
B29C48/90 (EP,US);
B29C48/903 (EP,US);
B29C48/904 (EP,US);
B29C48/905 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/18] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON KUNSTSTOFFPROFILEN | [2006/18] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR THE PRODUCTION OF PLASTIC PROFILES | [2006/18] | Français: | PROCEDE ET DISPOSITIF POUR PRODUIRE DES PROFILES EN PLASTIQUE | [2006/18] | Entrée dans la phase régionale | 20.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 20.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.01.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/18] | 15.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.04.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 21.06.2008 | Taxe de délivrance payée | 21.06.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.06.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/33] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 21.06.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 21.06.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 09.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 03.09.2008 | CZ | 03.09.2008 | DK | 03.09.2008 | EE | 03.09.2008 | FI | 03.09.2008 | IE | 03.09.2008 | IT | 03.09.2008 | NL | 03.09.2008 | PL | 03.09.2008 | RO | 03.09.2008 | SI | 03.09.2008 | SK | 03.09.2008 | TR | 03.09.2008 | BG | 03.12.2008 | SE | 03.12.2008 | GR | 04.12.2008 | ES | 14.12.2008 | PT | 03.02.2009 | HU | 04.03.2009 | [2011/43] |
Précédent [2011/32] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
PL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
GR | 04.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
HU | 04.03.2009 | ||
Précédent [2010/50] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
PL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
GR | 04.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Précédent [2010/24] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
PL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Précédent [2010/10] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
SE | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Précédent [2009/41] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
IT | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Précédent [2009/36] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
EE | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Précédent [2009/35] | CZ | 03.09.2008 | |
DK | 03.09.2008 | ||
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Précédent [2009/26] | CZ | 03.09.2008 | |
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
RO | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
PT | 03.02.2009 | ||
Précédent [2009/24] | CZ | 03.09.2008 | |
FI | 03.09.2008 | ||
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
SK | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Précédent [2009/23] | FI | 03.09.2008 | |
IE | 03.09.2008 | ||
NL | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
BG | 03.12.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Précédent [2009/15] | FI | 03.09.2008 | |
NL | 03.09.2008 | ||
SI | 03.09.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Précédent [2009/12] | FI | 03.09.2008 | |
NL | 03.09.2008 | ||
ES | 14.12.2008 | ||
Précédent [2009/09] | NL | 03.09.2008 | |
ES | 14.12.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPS57187222 ; | [A]JPS5981147 ; | [A]JPH1030728 ; | [A]FR2601619 (SWISSCAB E A SCHOEN SA [CH]) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]EP0316122 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]DE4208190 (DAIFUKU KK [JP], et al) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]CH689715 (UNITEK MASCHNB & HANDEL GMBH [AT]) [A] 1-20 * figure 1 *; | [A]US2002096807 (KONDOU DAISAKU [JP]) [A] 1-20* figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19830208), vol. 0070, no. 31, Database accession no. (M - 192), & JP57187222 A 19821117 (NIPPON SEIKOSHO KK) [A] 1-20 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19840904), vol. 0081, no. 91, Database accession no. (M - 322), & JP59081147 A 19840510 (NITSUSEI JIYUSHI KOGYO KK) [A] 1-20 * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890516), vol. 0132, no. 06, Database accession no. (M - 826), & JP1030728 A 19890201 (SEKISUI CHEM CO LTD) [A] 1-20 * abstract * |