EP1595053 - MECANISME DE FERMETURE DE PORTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 08.04.2011 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Parma Shutter Technologies Ltd. Technology Hamama Kinarot D.N. Emek Ha-Yarden 15132 Tsemach / IL | [2005/46] | Inventeur(s) | 01 /
PADAN, Tal Gan Hashomron 37915 Moshav Gan Hashomron / IL | 02 /
PADAN, Michael Gan Hashomron 37915 Gan Hashomron / IL | [2005/46] | Mandataire(s) | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd Thierschstrasse 11 80538 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/36] | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano Josif Pisanty & Staub Ltd Thierschstrasse 11 80538 München / DE | ||
Précédent [2005/46] | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano, Josif, Pisanty & Staub Ltd., Baaderstrasse 3 80469 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04737230.5 | 15.01.2004 | [2005/46] | WO2004IL00039 | Numéro de priorité, date | IL20030154223 | 30.01.2003 Format original publié: IL 15422303 | [2005/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2004070156 | Date: | 19.08.2004 | Langue: | EN | [2004/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1595053 | Date: | 16.11.2005 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.08.2004, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2005/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1595053 | Date: | 02.06.2010 | Langue: | EN | [2010/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.08.2004 | Classification | IPC: | E06B9/06, E06B9/302, E06B3/92 | [2005/46] | CPC: |
E06B9/0653 (EP,US);
E06B3/927 (EP,US);
E06B9/063 (EP,US);
E06B9/0638 (EP,US);
E06B9/302 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/46] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TÜRLADENMECHANISMUS | [2005/46] | Anglais: | DOOR SHUTTER MECHANISM | [2005/46] | Français: | MECANISME DE FERMETURE DE PORTE | [2005/46] | Entrée dans la phase régionale | 25.08.2005 | Taxe nationale de base payée | 25.08.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.08.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.08.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/46] | 09.11.2009 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.03.2010 | Taxe de délivrance payée | 08.03.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.03.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 02.06.2010 | CY | 02.06.2010 | CZ | 02.06.2010 | DK | 02.06.2010 | EE | 02.06.2010 | FI | 02.06.2010 | HU | 02.06.2010 | RO | 02.06.2010 | SE | 02.06.2010 | SI | 02.06.2010 | SK | 02.06.2010 | BG | 02.09.2010 | PT | 04.10.2010 | IE | 15.01.2011 | LU | 15.01.2011 | MC | 31.01.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/42] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
CZ | 02.06.2010 | ||
DK | 02.06.2010 | ||
EE | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
RO | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
SK | 02.06.2010 | ||
BG | 02.09.2010 | ||
PT | 04.10.2010 | ||
IE | 15.01.2011 | ||
LU | 15.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
CZ | 02.06.2010 | ||
DK | 02.06.2010 | ||
EE | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
RO | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
SK | 02.06.2010 | ||
PT | 04.10.2010 | ||
IE | 15.01.2011 | ||
LU | 15.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2012/08] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
CZ | 02.06.2010 | ||
DK | 02.06.2010 | ||
EE | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
RO | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
SK | 02.06.2010 | ||
PT | 04.10.2010 | ||
IE | 15.01.2011 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2011/42] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
CZ | 02.06.2010 | ||
DK | 02.06.2010 | ||
EE | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
RO | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
SK | 02.06.2010 | ||
PT | 04.10.2010 | ||
MC | 31.01.2011 | ||
Précédent [2011/19] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
CZ | 02.06.2010 | ||
DK | 02.06.2010 | ||
EE | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
RO | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
SK | 02.06.2010 | ||
PT | 04.10.2010 | ||
Précédent [2011/10] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
CZ | 02.06.2010 | ||
EE | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
RO | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
SK | 02.06.2010 | ||
PT | 04.10.2010 | ||
Précédent [2011/09] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
EE | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
Précédent [2011/05] | AT | 02.06.2010 | |
CY | 02.06.2010 | ||
FI | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
Précédent [2010/52] | AT | 02.06.2010 | |
FI | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | ||
SI | 02.06.2010 | ||
Précédent [2010/50] | AT | 02.06.2010 | |
FI | 02.06.2010 | ||
SE | 02.06.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2179882 (ALLEN DURRE) [A] 1 * page 1, column 1, line 34 - page 2, column 2, line 30 ** figure 4 *; | [DA]US5469905 (MCKINNEY ROY L [US], et al) [DA] 1 * the whole document * | par le demandeur | US4846244 | US5163494 | US5469905 |