EP1661038 - PROCEDE DE TRAITEMENT DE DONNEES POUR UN MODELE DE SYSTEME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.04.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.04.2011 | Demande réputée retirée | publié le 11.05.2011 [2011/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Morris, Stephen 115 Buena Vista Avenue Cooparoo Queensland 4151 / AU | [2006/22] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2006/22] | Mandataire(s) | Wenzel & Kalkoff Patentanwälte Meiendorfer Strasse 89 22145 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2009/46] | Wenzel & Kalkoff Patentanwälte Meiendorfer Stasse 89 22145 Hamburg / DE | ||
Précédent [2006/22] | Wenzel & Kalkoff Grubesallee 26, Postfach 73 04 66 22124 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04737631.4 | 30.07.2004 | [2006/22] | WO2004AU01013 | Numéro de priorité, date | AU20030904117 | 06.08.2003 Format original publié: AU 2003904117 | [2006/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005015430 | Date: | 17.02.2005 | Langue: | EN | [2005/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1661038 | Date: | 31.05.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.02.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | AU | 17.02.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.04.2010 | Classification | IPC: | G06F17/30, G06Q10/00 | [2006/22] | CPC: |
G06Q40/02 (EP,US);
G06F40/18 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/22] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM VERARBEITEN VON DATEN FÜR EIN SYSTEMMODELL | [2006/22] | Anglais: | A METHOD OF PROCESSING DATA FOR A SYSTEM MODEL | [2006/22] | Français: | PROCEDE DE TRAITEMENT DE DONNEES POUR UN MODELE DE SYSTEME | [2006/22] | Entrée dans la phase régionale | 23.02.2006 | Taxe nationale de base payée | 23.02.2006 | Taxe de recherche payée | 23.02.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.02.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.02.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: AU | 23.02.2006 | Requête en examen déposée [2006/22] | 08.07.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.11.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/19] | 28.12.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]EP1286284 (F1F9 UK LTD [GB]) [I] 1-32 * abstract * * paragraph [0007] - paragraph [0032]; figure 3 *; | [I] - YODER JOSEPH W, "CATERPILLAR: a frame work for building financial models", INTERNET CITATION, (1997), pages 1 - 56, URL: http://citeseer.ist.psu.edu/yoder97caterpillar.html, XP008104110 [I] 1-32 * page 6, paragraph 3 - page 38, paragraph 4 * | [A] - SEILA A F ED - YUECESAN E ET AL, "Spreadsheet simulation", PROCEEDINGS OF THE 2002 WINTER SIMULATION CONFERENCE. WSC'02. SAN DIEGO, CA, DEC. 8 - 11, 2002; [WINTER SIMULATION CONFERENCE], NEW YORK, NY : IEEE, US, (20021208), vol. 1, ISBN 978-0-7803-7614-4, pages 17 - 22, XP010623931 [A] 1-32 * page 17, paragraph 1 * * page 19, paragraph 4.1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/WSC.2002.1172863 | [AP] - ANDREW WITKOWSKI ET AL, "Business Modeling Using SQL Spreadsheets", PROCEEDINGS OF THE 29TH VLDB CONFERENCE, ACM, US, (20031209), vol. 29, ISBN 978-0-12-722442-8, pages 1117 - 1120, XP007912239 [AP] 1-32 * paragraph [0001] * * paragraph [0004] * | [AP] - BENCO D ET AL, "USING SPREADSHEET BASED MATH MODELING IN SMALL BUSINESS AND INDEPENDENT CONSULTING", INTERNET CITATION, (20040101), pages 1 - 8, URL: http://usasbe.org/knowledge/proceedings/proceedingsDocs/USASBE2004proceedings-Benco.pdf, (20100316), XP007912237 [AP] 1-32 * abstract * | Recherche internationale | [Y]US5446575 (LYSAKOWSKI JR RICHARD S [US]); | [A]US5446885 (MOORE ALLAN R [US], et al); | [Y]US2002091908 (ASHIDA HITOSHI [JP], et al); | [A]EP1286284 (F1F9 UK LTD [GB]); | [Y] - YODER, "CATERPILLAR: a frame work for building financial models", (1997), pages 1 - 53, URL: http://citeseer.ist.psu.edu/yoder97caterpillar.html, XP008104110 |