EP1654175 - APPAREIL TRANSPORTEUR SANS ACCUMULATION DE DECHETS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.04.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.11.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 15.12.2010 [2010/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pulsar S.r.l. Via Serenari 29 40013 Castel Maggiore (Bologna) / IT | [2006/19] | Inventeur(s) | 01 /
FRANZAROLI, Massimo Via Bachelet, 19 I-40013 Castel Maggiore / IT | [2006/19] | Mandataire(s) | Fanzini, Valeriano, et al Bugnion S.p.A. Via di Corticella, 87 40128 Bologna / IT | [N/P] |
Précédent [2006/19] | Fanzini, Valeriano, et al Bugnion S.p.A. Via Goito, 18 40126 Bologna / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 04744032.6 | 26.07.2004 | [2006/19] | WO2004IB02373 | Numéro de priorité, date | IT2003BO00453 | 29.07.2003 Format original publié: IT BO20030453 | [2006/19] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005009874 | Date: | 03.02.2005 | Langue: | EN | [2005/05] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1654175 | Date: | 10.05.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.02.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1654175 | Date: | 28.05.2008 | Langue: | EN | [2008/22] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.06.2005 | Classification | IPC: | B65G45/22, B65G23/06, B65G17/08 | [2006/19] | CPC: |
B65G17/08 (EP);
B65G17/40 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/19] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR BEFÖRDERUNG VON ABFALL UNTER VERHINDERUNG VON ANSAMMELN | [2006/19] | Anglais: | WASTE GATHERLESS CONVEYING APPARATUS | [2006/19] | Français: | APPAREIL TRANSPORTEUR SANS ACCUMULATION DE DECHETS | [2006/19] | Entrée dans la phase régionale | 28.02.2006 | Taxe nationale de base payée | 28.02.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.02.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.02.2006 | Requête en examen déposée [2006/19] | 05.04.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.06.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.10.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.11.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.02.2008 | Taxe de délivrance payée | 26.02.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 03.03.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 28.05.2008 | BE | 28.05.2008 | CY | 28.05.2008 | CZ | 28.05.2008 | DK | 28.05.2008 | EE | 28.05.2008 | FI | 28.05.2008 | NL | 28.05.2008 | PL | 28.05.2008 | RO | 28.05.2008 | SI | 28.05.2008 | SK | 28.05.2008 | TR | 28.05.2008 | IE | 26.07.2008 | LU | 26.07.2008 | CH | 31.07.2008 | LI | 31.07.2008 | MC | 31.07.2008 | BG | 28.08.2008 | SE | 28.08.2008 | GR | 29.08.2008 | PT | 28.10.2008 | HU | 29.11.2008 | [2010/50] |
Précédent [2010/38] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CY | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
PL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
TR | 28.05.2008 | ||
IE | 26.07.2008 | ||
LU | 26.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 28.08.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
HU | 29.11.2008 | ||
Précédent [2010/34] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CY | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
PL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
IE | 26.07.2008 | ||
LU | 26.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 28.08.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
HU | 29.11.2008 | ||
Précédent [2010/33] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
PL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
IE | 26.07.2008 | ||
LU | 26.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 28.08.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2010/24] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
PL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
IE | 26.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 28.08.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/35] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
IE | 26.07.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 28.08.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/30] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
CH | 31.07.2008 | ||
LI | 31.07.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 28.08.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/24] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
BG | 28.08.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/22] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
EE | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/16] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
MC | 31.07.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/14] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
RO | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/13] | AT | 28.05.2008 | |
BE | 28.05.2008 | ||
CZ | 28.05.2008 | ||
DK | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SK | 28.05.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/09] | AT | 28.05.2008 | |
DK | 28.05.2008 | ||
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
PT | 28.10.2008 | ||
Précédent [2009/07] | AT | 28.05.2008 | |
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
SE | 28.08.2008 | ||
Précédent [2008/50] | AT | 28.05.2008 | |
FI | 28.05.2008 | ||
NL | 28.05.2008 | ||
SI | 28.05.2008 | ||
Précédent [2008/44] | SI | 28.05.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2854131 (MURRAY WALTER P) [X] 79 * page 1, line 27 - line 36 *; | [X]USRE30341E (LAPEYRE M JAMES) [X] 20-25,28,74-76,78,80,81 * the whole document *; | [XY]EP0095933 (PALMAER K V) [X] 1-7,12-15 * page 1, line 7 - page 2, line 6 * * page 12, line 6 - page 14, line 9 * * figures 10,11 * [Y] 8-11; | [Y]EP0569071 (MARBETT SPA [IT]) [Y] 8-11 * the whole document *; | [X]US5685411 (ZIMMERMAN BRUCE [US], et al) [X] 20-24,28,80,81 * column 4, line 10 - column 6, line 10 * * figures 1-22 *; | [X]US6227354 (HOWDEN KEVIN [US], et al) [X] 20-24* the whole document *; | [X]EP1232965 (REXNORD MARBETT SPA [IT]) [X] 20-24,72,80,81 * the whole document *; | [X]EP1270454 (HABASIT AG [CH]) [X] 1-7,12-15 * page 1, paragraph 2 - paragraph 4 * * page 3, paragraph 16 * * figures 7-11 * |