Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US8028616 | Dossier mondial | 04.10.2011 | B2 | US2007137493 | 21.06.2007 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP03101871 | 25.06.2003 | WO2004IB50967 | 22.06.2004 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | JP4509108B | Dossier mondial | 21.07.2010 | B2 | JP2007521056 | 02.08.2007 | A | Numéro de priorité | Date | EP03101871 | 25.06.2003 | WO2004IB50967 | 22.06.2004 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP1641371 | Dossier mondial | 25.07.2007 | B1 | EP1641371 | 05.04.2006 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP04744378 | 22.06.2004 | EP03101871 | 25.06.2003 | WO2004IB50967 | 22.06.2004 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | DE602004007803T | 17.04.2008 | T2 | DE602004007803D1 | 06.09.2007 | D1 | Numéro de priorité | Date | EP03101871 | 25.06.2003 | WO2004IB50967 | 22.06.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2004112556 | Dossier mondial | 29.12.2004 | A1 | Numéro de priorité | Date | EP03101871 | 25.06.2003 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ATE367758T | 15.08.2007 | T1 | Numéro de priorité | Date | EP03101871 | 25.06.2003 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN100531634C | 26.08.2009 | C | CN1809304 | 26.07.2006 | A | Numéro de priorité | Date | EP03101871 | 25.06.2003 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | ES2290735T | 16.02.2008 | T3 | Numéro de priorité | Date | EP03101871 | 25.06.2003 |