EP1652925 - PRODUCTION D'IGM PAR CELLULES TRANSFORMEES ET PROCEDES DE QUANTIFICATION DE CETTE DERNIERE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 115-8543 / JP | [2007/22] |
Précédent [2006/18] | Pour tous les Etats désignés CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku Tokyo, 115-8543 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Irie, Reiko 17624 Tramonto Drive Pacific Palisades, CA 90272 / US | Inventeur(s) | 01 /
IRIE, Reiko 17624, Tramonto Drive Pacific Palisades, California 90272 / US | 02 /
TSUNODA, Hiroyuki, CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135, Komakado 1-chome Gotenba-shi, Shizuoka 412-0038 / JP | 03 /
IGAWA, Tomoyuki, CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135, Komakado 1-chome Gotenba-shi, Shizuoka 4120038 / JP | 04 /
SEKIMORI, Yasuo, CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135, Komakado 1-chome Gotenba-shi, Shizuoka 4120038 / JP | 05 /
TSUCHIYA, Masayuki, CHUGAI SEIYAKU K. K. 135, Komakado 1-chome Gotenba-shi, Shizuoka 4120038 / JP | [2007/25] |
Précédent [2006/18] | 01 /
IRIE, Reiko 17624, Tramonto Drive Pacific Palisades, California 90272 / US | ||
02 /
TSUNODA, Hiroyuki, CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 153-2, Nagai, Niihari-mura, Niihari-gun Ibaraki 3004101 / JP | |||
03 /
IGAWA, Tomoyuki, CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135, Komakado 1-chome Gotenba-shi, Shizuoka 4120038 / JP | |||
04 /
SEKIMORI, Yasuo, CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135, Komakado 1-chome Gotenba-shi, Shizuoka 4120038 / JP | |||
05 /
TSUCHIYA, Masayuki, CHUGAI SEIYAKU K. K. 135, Komakado 1-chome Gotenba-shi, Shizuoka 4120038 / JP | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/18] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04747833.4 | 15.07.2004 | [2006/18] | WO2004JP10444 | Numéro de priorité, date | US20030487333P | 15.07.2003 Format original publié: US 487333 P | [2006/18] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005005636 | Date: | 20.01.2005 | Langue: | EN | [2005/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1652925 | Date: | 03.05.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.01.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1652925 | Date: | 08.12.2010 | Langue: | EN | [2010/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 20.01.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.06.2007 | Classification | IPC: | A61K39/395, C07K16/00, C07K16/30, C12N15/13, C12N5/10, G01N33/53, C07K16/18, C12P21/02, G01N27/447, G01N33/561 | [2007/26] | CPC: |
C07K16/3084 (EP,US);
C07K16/00 (EP,US);
G01N33/6854 (EP,US);
G01N33/686 (EP,US);
C07K2317/21 (EP,US);
C07K2317/52 (EP,US);
C07K2317/734 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2006/18] | C12N15/13, C12N5/10, C12P21/02, C07K16/18, A61K39/395, G01N33/561, G01N33/53, G01N27/447 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/18] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PRODUKTION VON IGM DURCH TRANSFORMIERTE ZELLEN UND VERFAHREN ZUR QUANTIFIZIERUNG DIESER IGM-PRODUKTION | [2006/18] | Anglais: | IgM PRODUCTION BY TRANSFORMED CELLS AND METHODS FOR QUANTIFYING SAID IgM PRODUCTION | [2006/18] | Français: | PRODUCTION D'IGM PAR CELLULES TRANSFORMEES ET PROCEDES DE QUANTIFICATION DE CETTE DERNIERE | [2006/18] | Entrée dans la phase régionale | 15.02.2006 | Traduction produite | 15.02.2006 | Taxe nationale de base payée | 15.02.2006 | Taxe de recherche payée | 15.02.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.02.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 15.07.2004 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 15.02.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.02.2006 | Requête en examen déposée [2006/18] | 03.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.01.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.04.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.01.2010 | Date des procédures orales | 09.03.2010 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 28.04.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2010 | Taxe de délivrance payée | 07.09.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10150954.5 / EP2204190 | Opposition(s) | 09.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 08.12.2010 | BE | 08.12.2010 | CY | 08.12.2010 | CZ | 08.12.2010 | DK | 08.12.2010 | EE | 08.12.2010 | FI | 08.12.2010 | HU | 08.12.2010 | IT | 08.12.2010 | NL | 08.12.2010 | PL | 08.12.2010 | RO | 08.12.2010 | SE | 08.12.2010 | SI | 08.12.2010 | SK | 08.12.2010 | TR | 08.12.2010 | BG | 08.03.2011 | GR | 09.03.2011 | ES | 19.03.2011 | PT | 08.04.2011 | IE | 15.07.2011 | LU | 15.07.2011 | CH | 31.07.2011 | LI | 31.07.2011 | MC | 31.07.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
DK | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
IT | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
TR | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
IE | 15.07.2011 | ||
LU | 15.07.2011 | ||
CH | 31.07.2011 | ||
LI | 31.07.2011 | ||
MC | 31.07.2011 | ||
Précédent [2013/25] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
DK | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
IT | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
IE | 15.07.2011 | ||
LU | 15.07.2011 | ||
CH | 31.07.2011 | ||
LI | 31.07.2011 | ||
MC | 31.07.2011 | ||
Précédent [2012/35] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
DK | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
IT | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
IE | 15.07.2011 | ||
CH | 31.07.2011 | ||
LI | 31.07.2011 | ||
MC | 31.07.2011 | ||
Précédent [2012/20] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
DK | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
IT | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
CH | 31.07.2011 | ||
LI | 31.07.2011 | ||
MC | 31.07.2011 | ||
Précédent [2012/11] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
DK | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
IT | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
MC | 31.07.2011 | ||
Précédent [2012/03] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
DK | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
IT | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
DK | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/37] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
RO | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/36] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
PL | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
SK | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/35] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
CZ | 08.12.2010 | ||
EE | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
GR | 09.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
PT | 08.04.2011 | ||
Précédent [2011/32] | AT | 08.12.2010 | |
BE | 08.12.2010 | ||
CY | 08.12.2010 | ||
FI | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | ||
SI | 08.12.2010 | ||
BG | 08.03.2011 | ||
ES | 19.03.2011 | ||
Précédent [2011/24] | CY | 08.12.2010 | |
FI | 08.12.2010 | ||
NL | 08.12.2010 | ||
SE | 08.12.2010 | Citations: | Recherche | [X]EP0492409 (ISIHARA SANGYO KAISHA LTD [JP]) [X] 22-28 * the whole document *; | [A]US2002119530 (MAIORELLA BRIAN [US], et al) [A] 1-37 * tables 1,2 *; | [DXY] - WOOD ET AL, "High level synthesis of immunoglobulins in chinese hamster ovary cells", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE WILLIAMS AND WILKINS CO. BALTIMORE, US, (199011), vol. 145, no. 9, ISSN 0022-1767, pages 3011 - 3016, XP002112010 [DX] 1-6 * the whole document * [Y] 11-21,29-37 | [XA] - HUGHEY C T ET AL, "Production of IgM hexamers by normal and autoimmune B cells: implications for the physiologic role of hexameric IgM.", JOURNAL OF IMMUNOLOGY (BALTIMORE, MD. : 1950) 15 OCT 1998, (19981015), vol. 161, no. 8, ISSN 0022-1767, pages 4091 - 4097, XP002430236 [X] 38-41 * the whole document * [A] 1-37 | [XY] - HUANG T J ET AL, "Production of recombinant murine-human chimeric IgM and IgG anti-Js(b) for use in the clinical laboratory.", TRANSFUSION JUN 2003, (200306), vol. 43, no. 6, ISSN 0041-1132, pages 758 - 764, XP008077998 [X] 7 * the whole document * [Y] 8-10 DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1537-2995.2003.00393.x | [X] - SHITARA K ET AL, "Immunoglobulin class switch of anti- ganglioside monoclonal antibody from IgM to IgG", JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V.,AMSTERDAM, NL, (1994), vol. 169, no. 1, ISSN 0022-1759, pages 83 - 92, XP002101158 [X] 22-28 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-1759(94)90127-9 | [XY] - SORENSEN VIGDIS ET AL, "Structural requirements for incorporation of J chain into human IgM and IgA", INTERNATIONAL IMMUNOLOGY, (200001), vol. 12, no. 1, ISSN 0953-8178, pages 19 - 27, XP002430237 [X] 38-41 [Y] 8-21,29-37 DOI: http://dx.doi.org/10.1093/intimm/12.1.19 | [Y] - RANDALL T D ET AL, "Direct evidence that J chain regulates the polymeric structure of IgM in antibody-secreting B cells.", THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 5 SEP 1992, (19920905), vol. 267, no. 25, ISSN 0021-9258, pages 18002 - 18007, XP002430238 [Y] 8-21,29-37 * page 1803, column 2, paragraphs 2,3 * * figure 6B * | [A] - BREWER J W ET AL, "Mechanism and subcellular localization of secretory IgM polymer assembly.", THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 24 JUN 1994, (19940624), vol. 269, no. 25, ISSN 0021-9258, pages 17338 - 17348, XP002430239 [A] 38-41 * page 17339, column 2, paragraphs 5,6 * * page 17340; figure 1 * | Recherche internationale | [Y] - TACHIBANA T., "Gene expression of joining chain in murine peritoneal B-1 cells", NIHON UNIV. DENT. J., (2002), vol. 76, no. 5, pages 425 - 433, XP002982264 | [Y] - STOLL T.S. ET AL, "Effects of culture conditions on the production and quality of monoclonal IgA", ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY, (19970815), vol. 21, no. 3, pages 203 - 211, XP002982265 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0141-0229(96)00268-2 | [A] - MAYUS J.L. ET AL, "Inhibition of in vitro anti-DNA B-cell responses by cyclosporine", CELL. IMMUNOL., (1985), vol. 94, no. 1, pages 195 - 204, XP002982266 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0008-8749(85)90096-6 | [A] - STOCKS S.J. ET AL, "Production and isolation of large quantities of monoclonal antibody using serum-free medium and fast protein liquid chromatography", HYBRIDOMA, (1989), vol. 8, no. 2, pages 241 - 247, XP002982267 | Examen | WO03046162 | - HOON ET AL, "Molecular cloning of a human monoclonal antibody reactive to ganglioside GM3 antigen on human cancers", CANCER RESEARCH, (19931101), vol. 53, no. 21, pages 5244 - 5250, XP002017118 | - YOUD M.E. ET AL, "Synergistic roles of IgM and complement in antigen trapping and follicular localization", EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY, (200208), vol. 32, no. 8, pages 2328 - 2337 | - REIKO I.F. ET AL, "Phase I pilot clinical trial of human IgM monoclonal antibody to ganglioside GM3 in patients with metastatic melanoma", CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY, (200402), vol. 53, no. 2, pages 110 - 117 | par le demandeur | WO8901975 | US5057313 | US5156840 | WO9219759 | US2001019715 | WO03046162 | - PROC: NATL. :ACAD. SCI. U.S.A, (1984), vol. 81, page 6851 | - NATURE, (1986), vol. 321, page 521 | - HUANG ET AL., TRANSFUSION, (2003), vol. 43, pages 758 - 764 | - EMBO J., (1987), vol. 9, page 2753 | - J. IMMUNOL., (1990), vol. 145, page 3011 | - HUMAN ANTIBODIES, (1997), vol. 8, page 137 | - J. IMMUNOL., (1994), vol. 152, page 1206 | - PROC. NATL. ACAD. SCI. U.S.A, (1995), vol. 81, page 6851 | - PROC. NATL. ACAD. SCI. U.S.A, (1997), vol. 92, page 2884 | - EUR. J. IMMUNOL., (1990), vol. 20, page 1971 | - J. IMMUNOL., (1998), vol. 160, page 5979 | - MAX; KORSMEYER, J. EXP. MED., (1997), vol. 161, pages 832 - 849 | - DORAI; GILLIES, NUCLEIC ACIDS RES., (1989), vol. 17, page 6412 | - HIETER ET AL., CELL, (1980), vol. 22, pages 197 - 207 | - HIETER ET AL., NATURE, (1981), vol. 294, pages 536 - 540 | - IVANOVZKI, BLOOD, (1998), vol. 91, pages 2433 - 2442 | - CLACKSON ET AL., NATURE, (1991), vol. 352, pages 624 - 628 | - MARKS ET AL., J. MOL. BIOL., (1991), vol. 222, pages 581 - 597 | - CANCER RESEARCH, (1993), vol. 53, pages 5244 - 5250 | - IMMUNOGENETICS, (1998), vol. 48, pages 73 - 75 | - DAVIS ET AL., EMBO J., (1989), vol. 8, pages 2519 - 2526 | - CATTANEO; NEUBERGER, EMBO J., (1989), vol. 6, pages 2753 - 2758 | - DAVIS ET AL., J. EXP. MED., (1997), vol. 18, pages 1001 - 1008 | - NIWA ET AL., GENE, (1997), vol. 108, pages 193 - 200 | - NUCLEIC ACIDS. RES., (1986), vol. 18, no. 17, page 5322 | - MIZUSHIMA ET AL., NUCLEIC ACIDS RES., (1990), vol. 18, page 5322 | - MULLIGAN ET AL., NATURE, (1979), vol. 277, page 108 | - PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1986), vol. 77, pages 4216 - 4220 | - PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1995), vol. 60, page 1275 | - WIERSMA, J. IMMUNOL., (1989), vol. 160, pages 5979 - 5989 | - SORENSEN ET AL., INT IMMUNOL., (2000), vol. 12, pages 19 - 27 | - YONEHARA ET AL., J. EXP. MED., (1987), vol. 169, pages 1747 - 1756 | - HOON ET AL., CANCER RESEARCH, (1993), vol. 53, pages 5244 - 5250 | - KOZAK, M., J. MOL. BIOL., (1997), vol. 196, page 947 | - NISHINAKA ET AL., IMMUNOGENETICS, (1998), vol. 48, pages 73 - 75 | - SUBRAMANI ET AL., MOL. CELL. BIOL., (1996), vol. 1, pages 854 - 864 |