EP1641839 - COMPOSITION POLYMERIQUE INHIBANT LA CORROSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.05.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2011/16] |
Précédent [2006/14] | Pour tous les Etats désignés DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. Washington Street, 1790 Building Midland, Michigan 48674 / US | Inventeur(s) | 01 /
BISCOGLIO, Michael, B. 164 Nebula Road Piscataway, NJ 08854 / US | 02 /
DEVLIN, Kenneth, T. 19 Shawn Lane Bear, DE 19701 / US | 03 /
RUSSELL, Patrick, M. 4451 Wise Road Freeland, MI 48623 / US | 04 /
WRIGHT, David, P. 46 Whitby Circle Somerset, NJ 08873 / US | 05 /
CHAUDHARY, Bharat, I. 14 Michelle Court Princeton, NJ 08540 / US | 06 /
KLIER, John 46 Millers Grove Belle Mead, NJ 08502 / US | 07 /
BETSO, Stephen, R. 113 Distant View Drive Asheville, NC 28803 / US | 08 /
GROSS, Laurence, H. 977 Rector Road Bridgewater, NJ 08807 / US | [2007/14] |
Précédent [2006/14] | 01 /
BISCOGLIO, Michael, B. 164 Nebula Road Piscataway, NJ 08854 / US | ||
02 /
DEVLIN, Kenneth, T. 207 Chatsworth Drive Somerset, NJ 08873 / US | |||
03 /
RUSSELL, Patrick, M. 4451 Wise Road Freeland, MI 48623 / US | |||
04 /
WRIGHT, David, P. 46 Whitby Circle Somerset, NJ 08873 / US | |||
05 /
CHAUDHARY, Bharat, I. 14 Michelle Court Princeton, NJ 08540 / US | |||
06 /
KLIER, John 46 Millers Grove Belle Mead, NJ 08502 / US | |||
07 /
BETSO, Stephen, R. 113 Distant View Drive Asheville, NC 28803 / US | |||
08 /
GROSS, Laurence, H. 977 Rector Road Bridgewater, NJ 08807 / US | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Précédent [2014/02] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2013/30] | Hayes, Adrian Chetwynd, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Précédent [2006/14] | Hayes, Adrian Chetwynd, et al Boult Wade Tennant, Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04755816.8 | 22.06.2004 | [2006/14] | WO2004US19905 | Numéro de priorité, date | US20030483271P | 25.06.2003 Format original publié: US 483271 P | [2006/14] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005003220 | Date: | 13.01.2005 | Langue: | EN | [2005/02] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1641839 | Date: | 05.04.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.01.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/14] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1641839 | Date: | 24.07.2013 | Langue: | EN | [2013/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 24.03.2005 | Classification | IPC: | C08F8/00, C08K11/00 | [2006/14] | CPC: |
H01B3/18 (EP,US);
C08F8/42 (EP,US);
C08K11/00 (EP,US);
H01B7/2806 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/14] | Titre | Allemand: | KORROSIONSINHIBIERENDE POLYMERZUSAMMENSETZUNG | [2006/14] | Anglais: | POLYMERIC COMPOSITION - CORROSION INHIBITORS | [2006/14] | Français: | COMPOSITION POLYMERIQUE INHIBANT LA CORROSION | [2006/14] | Entrée dans la phase régionale | 25.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 25.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 25.01.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 16.12.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/14] | 28.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.02.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.07.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.06.2013 | Taxe de délivrance payée | 03.06.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.10.2011 | Opposition(s) | 25.04.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 11.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 13.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 14.06.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 10.06.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 22.06.2004 | AT | 24.07.2013 | BG | 24.07.2013 | CY | 24.07.2013 | CZ | 24.07.2013 | DK | 24.07.2013 | EE | 24.07.2013 | ES | 24.07.2013 | FI | 24.07.2013 | MC | 24.07.2013 | NL | 24.07.2013 | PL | 24.07.2013 | RO | 24.07.2013 | SI | 24.07.2013 | SK | 24.07.2013 | TR | 24.07.2013 | GR | 25.10.2013 | PT | 25.11.2013 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 22.06.2004 | |
AT | 24.07.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
CY | 24.07.2013 | ||
CZ | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
EE | 24.07.2013 | ||
ES | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
MC | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
RO | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
SK | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2016/25] | AT | 24.07.2013 | |
BG | 24.07.2013 | ||
CY | 24.07.2013 | ||
CZ | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
EE | 24.07.2013 | ||
ES | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
MC | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
RO | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
SK | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2015/09] | AT | 24.07.2013 | |
CY | 24.07.2013 | ||
CZ | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
EE | 24.07.2013 | ||
ES | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
MC | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
RO | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
SK | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 24.07.2013 | |
CY | 24.07.2013 | ||
CZ | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
EE | 24.07.2013 | ||
ES | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
RO | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
SK | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/23] | AT | 24.07.2013 | |
CY | 24.07.2013 | ||
CZ | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
EE | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
RO | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
SK | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 24.07.2013 | |
CY | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
RO | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 24.07.2013 | |
CY | 24.07.2013 | ||
DK | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 24.07.2013 | |
CY | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
NL | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
SI | 24.07.2013 | ||
GR | 25.10.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 24.07.2013 | ||
FI | 24.07.2013 | ||
PL | 24.07.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 24.07.2013 | ||
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 24.07.2013 | |
PT | 25.11.2013 | ||
Précédent [2014/08] | PT | 25.11.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US3976595 (SCOTT ROBERT H, et al) [Y] 1-26 * column 1, line 20 - line 60 * * claims 1-5 *; | [DY]WO0212355 (KING INDUSTRIES INC [US]) [DY] 1-26* claims 1-31 * |