EP1781717 - COMPOSITIONS DE NETTOYAGE CONTENANT DES COPOLYMERES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.09.2013 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | Pour tous les Etats désignés Lion Corporation 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-0004 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/24] | Pour tous les Etats désignés Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Lion Corporation 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-0004 / JP | |||
Précédent [2007/19] | Pour tous les Etats désignés HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | ||
Pour tous les Etats désignés Lion Corporation 3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-0004 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KOMATSU, Masanori 3-15, Nakanobe 6-chome Sinagawa-ku, Tokyo / JP | 02 /
MARUYAMA, Takanobu 3-14-204 Kotobukicho 1-chome Atsugi-shi, Kanagawa / JP | 03 /
KABASHIMA, Shin-ichiro 6-37-A103 Midoricho 4-chome Koganei-shi, Tokyo / JP | 04 /
DAHLMANN, Doris Am Steinebrück 15b 40589 Düsseldorf / DE | 05 /
FREY, Stefan Niederkircher Strasse 11 67146 Deidesheim / DE | 06 /
DREJA, Michael Weyertal 106 50931 Köln / DE | 07 /
HATTEMER, Erik Benrodestrasse 33 40597 Düsseldorf / DE | 08 /
ZIGANKE, Kerstin Osteroderstrasse 14 40595 Düsseldorf / DE | [2007/19] | Mandataire(s) | Mundt, Linda Henkel AG & Co. KGaA VTP Patente 40191 Düsseldorf / DE | [2012/45] |
Précédent [2008/18] | Mundt, Linda Henkel KGaA VTP (Patente) Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04763167.6 | 10.07.2004 | [2007/19] | WO2004EP07645 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006005358 | Date: | 19.01.2006 | Langue: | EN | [2006/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1781717 | Date: | 09.05.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.01.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/19] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1781717 | Date: | 07.11.2012 | Langue: | EN | [2012/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.01.2006 | Classification | IPC: | C08F20/00 | [2007/19] | CPC: |
C08F214/18 (EP,US);
C08F220/585 (EP,US);
C11D3/3796 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/19] | Titre | Allemand: | COPOLYMERHALTIGE REINIGUNGSMITTEL | [2007/19] | Anglais: | COPOLYMER-CONTAINING CLEANING COMPOSITIONS | [2007/19] | Français: | COMPOSITIONS DE NETTOYAGE CONTENANT DES COPOLYMERES | [2007/19] | Entrée dans la phase régionale | 05.01.2007 | Taxe nationale de base payée | 05.01.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.01.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.01.2007 | Requête en examen déposée [2007/19] | 09.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.06.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 04.06.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.05.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.08.2012 | Taxe de délivrance payée | 18.08.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.10.2007 | Opposition(s) | 08.08.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 10.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 14.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 12.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 13.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 10.07.2004 | AT | 07.11.2012 | BE | 07.11.2012 | CY | 07.11.2012 | DK | 07.11.2012 | EE | 07.11.2012 | FI | 07.11.2012 | MC | 07.11.2012 | NL | 07.11.2012 | RO | 07.11.2012 | SE | 07.11.2012 | SI | 07.11.2012 | SK | 07.11.2012 | TR | 07.11.2012 | BG | 07.02.2013 | GR | 08.02.2013 | PT | 07.03.2013 | GB | 10.07.2013 | IE | 10.07.2013 | LU | 10.07.2013 | CH | 31.07.2013 | LI | 31.07.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
TR | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
GB | 10.07.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Précédent [2014/33] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
GB | 10.07.2013 | ||
IE | 10.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
GB | 10.07.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Précédent [2014/20] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
CH | 31.07.2013 | ||
LI | 31.07.2013 | ||
Précédent [2014/14] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
MC | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
RO | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/35] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
EE | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
SK | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
DK | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
BG | 07.02.2013 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/31] | AT | 07.11.2012 | |
BE | 07.11.2012 | ||
CY | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/28] | BE | 07.11.2012 | |
CY | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
PT | 07.03.2013 | ||
Précédent [2013/27] | BE | 07.11.2012 | |
CY | 07.11.2012 | ||
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
Précédent [2013/26] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
SI | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
Précédent [2013/24] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
GR | 08.02.2013 | ||
Précédent [2013/23] | CY | 07.11.2012 | |
FI | 07.11.2012 | ||
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 07.11.2012 | |
NL | 07.11.2012 | ||
SE | 07.11.2012 | ||
Précédent [2013/21] | SE | 07.11.2012 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2003022987 (MATZ GARY F [US], et al) [X] 1-10,12-23 * example 1 *; | [X]US2003232028 (LOFFLER MATTHIAS [DE], et al) [X] 1-23 * examples 54,55,59,66 * | [X] - URL: www.nalco.com/pdf/cosmetics/PolyQ39.pdf, XP002318451 [X] 1-10,12-23 * the whole document * | [A] - URL: www.chemicalland21.com/arokorhi/industrialchem/organic/ACRYLAMIDE.htm, XP002318452 [A] 1-10,12-23 * the whole document * | par le demandeur | WO0234815 | EP1362907 | US2003203826 | US6593288 | DE10141006 | DE10062355 | EP0711217 | DE10357232 |