EP1678244 - MOUSSES DE POLYMETHACRYLIMIDE A STABILITE DIMENSIONNELLE A CHAUD ET A PORES FINS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.11.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.11.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.12.2008 [2008/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Evonik Röhm GmbH Kirschenallee 45 64293 Darmstadt / DE | [N/P] |
Précédent [2007/45] | Pour tous les Etats désignés Evonik Röhm GmbH Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | ||
Précédent [2006/34] | Pour tous les Etats désignés Röhm GmbH Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | ||
Précédent [2006/28] | Pour tous les Etats désignés Röhm GmbH & Co. KG Kirschenallee 64293 Darmstadt / DE | Inventeur(s) | 01 /
SCHERBLE, Jonas Am Klingenteich 15a 64367 Mühltal / DE | 02 /
GEYER, Werner Schlossgartenstrasse 4 64367 Mühltal / DE | 03 /
SEIBERT, Hermann Büdingerstrasse 43 64289 Darmstadt / DE | 04 /
MAIER, Leonhard Leipziger-Ring 425 63110 Rodgau / DE | 05 /
JAHN, Torsten Eichenweg 26 64807 Dieburg / DE | 06 /
BARTHEL, Thomas Kleine Bach 24 64646 Heppenheim / DE | [2006/28] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04763413.4 | 23.07.2004 | [2006/28] | WO2004EP08218 | Numéro de priorité, date | DE2003150971 | 30.10.2003 Format original publié: DE 10350971 | [2006/28] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005047377 | Date: | 26.05.2005 | Langue: | DE | [2005/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1678244 | Date: | 12.07.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 26.05.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1678244 | Date: | 16.01.2008 | Langue: | DE | [2008/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.05.2005 | Classification | IPC: | C08J9/00, C08J9/16, C08L33/00, C08F220/18 | [2006/28] | CPC: |
C08J9/141 (EP,KR);
C08J9/102 (EP,KR);
B32B5/18 (KR);
C08F220/18 (KR);
C08F220/1804 (KR);
C08J9/14 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/28] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WÄRMEFORMBESTÄNDIGE POLYMETHACRYLIMID-SCHAUMSTOFFE MIT FEINEN POREN | [2006/28] | Anglais: | THERMOSTABLE MICROPOROUS POLYMETHACRYLIMIDE FOAMS | [2006/28] | Français: | MOUSSES DE POLYMETHACRYLIMIDE A STABILITE DIMENSIONNELLE A CHAUD ET A PORES FINS | [2006/28] | Entrée dans la phase régionale | 27.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 27.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/28] | 29.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.09.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.10.2007 | Taxe de délivrance payée | 22.10.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 17.10.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/52] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YD]EP0532023 (MITSUBISHI RAYON CO [JP], et al) [YD] 1-6 * page 3, line 53 - page 4, line 58; claims 1-4; table 1 *; | [Y]EP0874019 (ROEHM GMBH [DE]) [Y] 1-6 * page 3, line 24 - page 3, line 58; examples 1-4; claims 1-4 *; | [A]WO03020804 (ROEHM GMBH [DE], et al) [A] 1-12* the whole document * |