EP1652763 - SYSTEME DE PROPULSION POUR BICYCLETTE ET PRODUIT AINSI OBTENU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.06.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.06.2008 | Demande réputée retirée | publié le 23.07.2008 [2008/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Martinez Martinez, José C/ Poeta Llombart 143 - 2 46520 Puerto de Sagunto - Valencia / ES | [2006/18] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2006/18] | Mandataire(s) | Urizar Anasagasti, Jesus Maria IPAMARK, S.L. C/ Segre 27- 1° 28002 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2006/18] | Urizar Anasagasti, Jesus Maria IPAMARK, S.L., Paseo de la Castellana, 72-1 28046 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 04766981.7 | 21.07.2004 | [2006/18] | WO2004ES70057 | Numéro de priorité, date | ES20030001715 | 22.07.2003 Format original publié: ES 200301715 | [2006/18] | Langue de dépôt | ES | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005009830 | Date: | 03.02.2005 | Langue: | EN | [2005/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1652763 | Date: | 03.05.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.02.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | ES | 03.02.2005 | Classification | IPC: | B62J25/00, B62K3/16, B62K3/02, B62M3/02 | [2006/18] | CPC: |
B62K3/005 (EP,US);
B62J25/00 (ES);
B62K3/16 (ES);
B62M3/02 (ES);
B62M3/08 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/18] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FAHRRADANTRIEBSSYSTEM UND SO ERHALTENES PRODUKT | [2006/18] | Anglais: | BICYCLE PROPULSION SYSTEM AND PRODUCT THUS OBTAINED | [2006/18] | Français: | SYSTEME DE PROPULSION POUR BICYCLETTE ET PRODUIT AINSI OBTENU | [2006/18] | Entrée dans la phase régionale | 01.02.2006 | Traduction produite | 17.01.2006 | Taxe nationale de base payée | 17.01.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.01.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 01.02.2006 | Requête en examen déposée [2006/18] | 08.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2008 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/30] | 10.03.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.01.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2007 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]BE398350 ; | [A]FR789581 ; | [A]FR45668E ; | [A]FR896837 ; | [X]WO9321058 (JACQUES ANDRE [CA]); | [Y]WO9828182 (HELICAL DYNAMICS INT INC [BB], et al); | [A]GB2348408 (CHALICE SYSTEMS LTD [GB]) |