EP1662078 - DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2006/22] | DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE ET DISPOSITIF ELECTRONIQUE L'UTILISANT | ||
[2013/39] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2015 Base de données mise à jour au 21.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.10.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 11.11.2015 [2015/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545-8522 / JP | Pour tous les Etats désignés Asahi Denso Co., Ltd. 1126, Nakajo, Hamakita-shi Shizuoka / JP | [N/P] |
Précédent [2014/49] | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545-8522 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Asahi Denso Co., Ltd. 1126, Nakajo, Hamakita-shi Shizuoka / JP | |||
Précédent [2006/22] | Pour tous les Etats désignés SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22 Nagaike-cho Abeno-ku Osaka 545-8522 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Asahi Denso Co., Ltd. 1126 Nakajo Hamakita-shi Shizuoka / JP | Inventeur(s) | 01 /
ISHIMARU, Junji Kuresuto Koto 201 506-4, Isonokami-cho Tenri-shi, Nara 632-0011 / JP | 02 /
MORIMOTO, Toyohiko 297-13, Kosaka Tawaramoto-cho Shiki-gun, Nara 636-0237 / JP | 03 /
SUZUKI, Michiyuki 21-4, Oshima-cho Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3112 / JP | [2014/49] |
Précédent [2006/22] | 01 /
ISHIMARU, Junji Kuresuto Koto 201 506-4, Isonokami-cho Tenri-shi, Nara 632-0011 / JP | ||
02 /
MORIMOTO, Toyohiko 297-13, Kosaka Tawaramoto-cho Shiki-gun, Nara 636-0237 / JP | |||
03 /
SUZUKI, Michiyuki 21-4, Oshima-cho Hamamatsu-shi Shizuoka 431-3112 / JP | Mandataire(s) | Treeby, Philip David William, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2014/49] | Treeby, Philip David William, et al RGC Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2013/51] | Treeby, Philip David William, et al R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | ||
Précédent [2006/22] | Brown, Kenneth Richard R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04771214.6 | 04.08.2004 | [2006/22] | WO2004JP11179 | Numéro de priorité, date | JP20030290775 | 08.08.2003 Format original publié: JP 2003290775 | [2006/22] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005014959 | Date: | 17.02.2005 | Langue: | EN | [2005/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1662078 | Date: | 31.05.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.02.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1662078 | Date: | 03.12.2014 | Langue: | EN | [2014/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.02.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.09.2007 | Classification | IPC: | G07C9/00 | [2013/41] | CPC: |
G07C9/00658 (EP);
G06Q20/206 (EP,US);
G07C9/00182 (EP);
G07F7/02 (EP);
G07G1/0018 (EP);
G07C2009/00793 (EP);
G07C9/00722 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2006/22] | E05B49/00, E05B19/00 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2014/07] |
Précédent [2006/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | ERKENNUNGSVORRICHTUNG | [2013/39] | Anglais: | RECOGNITION DEVICE | [2013/39] | Français: | DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE | [2013/39] |
Précédent [2006/22] | ERKENNUNGSVORRICHTUNG UND DIESE VERWENDENDE ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG | ||
Précédent [2006/22] | RECOGNITION DEVICE AND ELECTRONIC DEVICE USING THE SAME | ||
Précédent [2006/22] | DISPOSITIF DE RECONNAISSANCE ET DISPOSITIF ELECTRONIQUE L'UTILISANT | Entrée dans la phase régionale | 07.03.2006 | Traduction produite | 08.03.2006 | Taxe nationale de base payée | 08.03.2006 | Taxe de recherche payée | 08.03.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.03.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/22] | 22.06.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.11.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.04.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.04.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.08.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.01.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.05.2014 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 20.06.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.10.2014 | Taxe de délivrance payée | 27.10.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.10.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.06.2009 | Opposition(s) | 04.09.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 17.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 11.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 19.08.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 13.08.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]EP0744708 (TOSHIBA KK [JP]) [Y] 8* abstract *; | [XY]JP2000331132 (HITACHI MAXELL) [X] 1-7 * abstract * * paragraph [0018] - paragraph [0027]; figures 2,3 * [Y] 8; | [X]US6482495 (KOHAMA KYOUICHI [JP], et al) [X] 1-5,7 * column 14, line 22 - line 65 * * figures 15,16 * | Recherche internationale | [A]JPH065480Y ; | [Y]JPH0632645U ; | [A]JPH0629395Y ; | [A]JPH1018659 (HITACHI METALS LTD); | [Y]JPH10292687 (UNITEC KK, et al); | [Y]US5905446 (BENORE RANDOLPH C [US], et al); | [A]JP2000352231 (ALPHA CORP, et al); | [Y]JP2001295525 (YAZAKI CORP) |