EP1679910 - PROCEDE DE SIGNALISATION, SYSTEME, STATION DE BASE ET STATION MOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.08.2015 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.08.2015 | Demande réputée retirée | publié le 09.09.2015 [2015/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/28] | Pour tous les Etats désignés NEC CORPORATION 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Jinsock, c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 1088001 / JP | [2006/28] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2006/28] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04773625.1 | 29.09.2004 | [2006/28] | WO2004JP14701 | Numéro de priorité, date | JP20030358461 | 17.10.2003 Format original publié: JP 2003358461 | [2006/28] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005039209 | Date: | 28.04.2005 | Langue: | EN | [2005/17] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1679910 | Date: | 12.07.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.04.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 28.04.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.08.2011 | Classification | IPC: | H04Q7/22, H04Q7/38, H04L12/56 | [2006/28] | CPC: |
H04W28/18 (EP,US);
H04W72/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2006/31] |
Précédent [2006/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZEICHENGABEVERFAHREN, SYSTEM, BASISSTATION UND MOBILSTATION | [2006/28] | Anglais: | SIGNALING METHOD, SYSTEM, BASE STATION AND MOBILE STATION | [2006/28] | Français: | PROCEDE DE SIGNALISATION, SYSTEME, STATION DE BASE ET STATION MOBILE | [2006/28] | Entrée dans la phase régionale | 04.05.2006 | Traduction produite | 04.05.2006 | Taxe nationale de base payée | 04.05.2006 | Taxe de recherche payée | 04.05.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.05.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.08.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: JP | 04.05.2006 | Requête en examen déposée [2006/28] | 18.10.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.02.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.04.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/37] | 29.04.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/37] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.10.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 24.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 23.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2014 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1209936 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [A] 1-18 * paragraphs [0002] - [0009], [0060] - [0077]; figures 1-5 *; | [A]US2002075805 (GUPTA DEV V [US], et al) [A] 1-18 * paragraphs [0008] - [0013], [0229] - [0278]; figures 3, 28-30 *; | [A]US6452915 (JORGENSEN JACOB W [US]) [A] 1-18* column 3, lines 30-61; claims 1-6; figures 1A-18 *; | [E]EP1679923 (NEC CORP [JP]) [E] 1,8,13,15-18 * paragraphs [0004], [0015] - [0031], [0045] - [0056]; figures 1-7 *; | [A] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Feasibility Study for Enhanced Uplink for UTRA FDD; (Release 6)", 3GPP STANDARD; 3GPP TR 25.896, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20030901), no. V1.0.0, pages 1 - 63, XP050380446 [A] 1-18 * chapter 7, in particular section 7.1, figures 7.1.1 and 7.1.2 * | Recherche internationale | [A]JP2000244521 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES); | [A]JP2001156784 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]JP2002520939 ; | [A]JP2002281545 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [A]JP2003008635 (LUCENT TECHNOLOGIES INC); | [A]JP2003163687 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) |