EP1672395 - ELEMENT POLARISANT ET SYSTEME OPTIQUE COMPRENANT CET ELEMENT POLARISANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.10.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.10.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 23.11.2011 [2011/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nalux Co. Ltd. 2-1-7, Yamazaki Shimamoto-cho Mishima-gun Osaka 618-0001 / JP | Pour tous les Etats désignés Japan Science and Technology Agency 1-8, Honcho 4-chome Kawaguchi-shi Saitama 332-0012 / JP | [2006/25] | Inventeur(s) | 01 /
OKADA, Makoto, c/o NALUX CO., LTD. 2-1-7, Yamazaki, Shimamoto-cho Mishima-gun, Osaka 618-0001 / JP | 02 /
FUJIMURA, Kayoko, c/o NALUX CO., LTD. 2-1-7, Yamazaki, Shimamoto-cho Mishima-gun, Osaka 618-0001 / JP | [2006/25] | Mandataire(s) | Rupp, Christian, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/25] | Rupp, Christian, et al Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04773720.0 | 05.10.2004 | [2006/25] | WO2004JP14991 | Numéro de priorité, date | JP20030348518 | 07.10.2003 Format original publié: JP 2003348518 | [2006/25] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005036218 | Date: | 21.04.2005 | Langue: | EN | [2005/16] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1672395 | Date: | 21.06.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.04.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1672395 | Date: | 15.12.2010 | Langue: | EN | [2010/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 21.04.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.05.2008 | Classification | IPC: | G02B5/30, G11B7/135 | [2006/25] | CPC: |
G11B7/1356 (EP,US);
G02B5/1809 (EP,US);
G11B7/1353 (EP,US);
G11B2007/0006 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, NL [2007/02] |
Précédent [2006/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POLARISIERENDES ELEMENT UND OPTISCHES SYSTEM MIT POLARISIERENDEM ELEMENT | [2006/25] | Anglais: | POLARIZING ELEMENT AND OPTICAL SYSTEM INCLUDING POLARIZING ELEMENT | [2006/25] | Français: | ELEMENT POLARISANT ET SYSTEME OPTIQUE COMPRENANT CET ELEMENT POLARISANT | [2006/25] | Entrée dans la phase régionale | 04.04.2006 | Traduction produite | 04.04.2006 | Taxe nationale de base payée | 04.04.2006 | Taxe de recherche payée | 04.04.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.04.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.04.2006 | Requête en examen déposée [2006/25] | 09.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.11.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.05.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.08.2010 | Taxe de délivrance payée | 31.08.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 16.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/47] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 15.12.2010 | [2011/24] | Citations: | Recherche | [YA]WO0057215 (MEMS OPTICAL INC [US]) [Y] 16-18 * abstract * * page 5, line 6 - line 20 * * page 6, line 1 - page 8, line 13 * * page 9, line 2 - line 12 * * page 10, line 18 - page 11, line 16 * * the whole document *[A] 5,6; | [X]US2003017580 (CUNNINGHAM BRIAN T [US], et al) [X] 1,12,14,15 * paragraphs [0018] , [0040] - [0047] - [0053] - [0055] - [0112] - [0114]; figures 3,4,21 *; | [XY]EP1347315 (FUJI ELECTRIC CO LTD [JP]) [X] 3,4,7-15 * paragraphs [0143] - [0166] - [0183] , [0202] , [0265] - [0271] - [0280]; figures 4,13,20,21 * * the whole document * [Y] 16-18; | [XY] - TYAN R-C ET AL, "POLARIZING BEAM SPLITTER BASED ON THE ANISOTROPIC SPECTRAL REFLECTIVITY CHARACTERISTIC OF FORM-BIREFRINGENT MULTILAYER GRATINGS", OPTICS LETTERS, OSA, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, DC, US, (19960515), vol. 21, no. 10, ISSN 0146-9592, pages 761 - 763, XP000589963 [X] 1,2,12 * pages 761,762; figures 1a,1b * * the whole document * [Y] 17,18 | Recherche internationale | [A]JP2002540446 ; | [A]JP2002258034 (JAPAN SCIENCE & TECH CORP); | [XP]JP2004252130 (SANYO ELECTRIC CO) | par le demandeur | US2003017580 | EP1347315 | - TYAN R-C ET AL., "Polarizing beam splitter based on the anisotropic spectral reflectivity characteristic of form-birefringent multilayer gratings", OPTICS LETTERS, OSA, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, (19960515), vol. 21, no. 10, pages 761 - 763, XP000589963 |