EP1615546 - APPAREIL ET METHODE DE DIAGNOSTIC NON INVASIF DE CORONAROPATHIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 20.05.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.05.2011 | Demande réputée retirée | publié le 22.06.2011 [2011/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MedScanSonics, Inc. 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | [2007/23] |
Précédent [2006/03] | Pour tous les Etats désignés Shertukde, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Shertukde, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | Inventeur(s) | 01 /
SHERTUKDE, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | 02 /
SHERTUKDE, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | 03 /
BECKMAN, Peter 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | 04 /
MCLAUGHLIN, Raymond c/o P. Beckman 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | [2007/37] |
Précédent [2007/25] | 01 /
SHERTUKDE, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | ||
02 /
SHERTUKDE, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | |||
03 /
BECKMAN, Peter 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | |||
04 /
MCLAUGHLIN, Raymond 31 Woodland Street, Unit 11-U Hartford, CT 06105 / US | |||
Précédent [2007/23] | 01 /
Shertukde, Hemchandra 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | ||
02 /
Shertukde, Rekha 11 Windham Drive Simsbury, CT 06070 / US | |||
Précédent [2006/03] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Gates, Marie Christina Esther, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | [N/P] |
Précédent [2009/49] | Gates, Marie Christina Esther, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | ||
Précédent [2006/03] | Gates, Marie Christina Esther, et al c/o Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04785892.3 | 23.04.2004 | [2006/03] | WO2004US12556 | Numéro de priorité, date | US20030464777P | 23.04.2003 Format original publié: US 464777 P | [2006/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005013797 | Date: | 17.02.2005 | Langue: | EN | [2005/07] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1615546 | Date: | 18.01.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 17.02.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 06.05.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.09.2010 | Classification | IPC: | A61B5/02 | [2006/03] | CPC: |
A61B7/04 (EP,US);
A61B5/02007 (EP,US);
A61B5/7225 (EP,US);
A61B5/726 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/03] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GERÄT UND VERFAHREN FÜR DIE NICHTINVASIVE DIAGNOSE VON KORONARARTERIENKRANKHEIT | [2006/03] | Anglais: | APPARATUS AND METHOD FOR NON-INVASIVE DIAGNOSING OF CORONARY ARTERY DISEASE | [2006/03] | Français: | APPAREIL ET METHODE DE DIAGNOSTIC NON INVASIF DE CORONAROPATHIE | [2006/03] | Entrée dans la phase régionale | 27.10.2005 | Taxe nationale de base payée | 27.10.2005 | Taxe de recherche payée | 27.10.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.10.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.10.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.10.2005 | Requête en examen déposée [2006/03] | 03.11.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/25] | 11.01.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.02.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2010 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO9322970 (MCG INTERNATIONAL INC [US]) [X] 1-5,7-13,15,16 * page 7, line 1 - page 9, line 32 * * page 11, lines 6-31 ** page 15, line 8 - page 19, line 13 *; | [X]WO0002486 (CIRRUS SYSTEMS LLC [US]) [X] 1-16 * page 7, lines 1-8 * * page 10, line 14 - page 13, line 5 * * page 14, line 11 - page 15, line 18 * * page 21, line 3 - page 23, line 10 * * page 30, lines 14-24 * * page 32, lines 8-15 * * figure 1 *; | [X]US2003055352 (HAYEK CARLETON S [US], et al) [X] 1-16 * paragraphs [0029] - [0033] * * paragraph [0041] * * claim - * | Recherche internationale | [X]US6278890 (CHASSAING CHARLES E [US], et al); | [X]US5617869 (AUSTIN STEPHEN A [US], et al) |