EP1669563 - DISPOSITIF DE PURIFICATION DE GAZ D'ECHAPPEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2006/24] | DISPOSITIF SERVANT A PURIFIER DU GAZ D'ECHAPPEMENT | ||
[2008/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.05.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hino Motors, Ltd. 1-1, Hino-dai 3-chome Hino-shi Tokyo 191-8660 / JP | [2006/24] | Inventeur(s) | 01 /
IGARASHI, Tatsuki, c/o Hino Motors, Ltd. 1-1, Hinodai 3-chome Hino-shi, Tokyo 1918660 / JP | [2006/24] | Mandataire(s) | Köhler, Walter, et al Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Partnerschaft mbB Merianstraße 26 90409 Nürnberg / DE | [N/P] |
Précédent [2006/24] | Köhler, Walter, et al Louis, Pöhlau, Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04787865.7 | 10.09.2004 | [2006/24] | WO2004JP13225 | Numéro de priorité, date | JP20030319850 | 11.09.2003 Format original publié: JP 2003319850 | [2006/24] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005026506 | Date: | 24.03.2005 | Langue: | EN | [2005/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1669563 | Date: | 14.06.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.03.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/24] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1669563 | Date: | 25.06.2008 | Langue: | EN | [2008/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.03.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.2006 | Classification | IPC: | F01N3/027, F01N3/035 | [2006/51] | CPC: |
F01N3/103 (EP,US);
B03C3/025 (EP,US);
B03C3/06 (EP,US);
B03C3/155 (EP,US);
B03C3/41 (EP,US);
B03C3/49 (EP,US);
F01N13/0097 (EP,US);
F01N13/017 (EP,US);
F01N3/0275 (EP,US);
F01N3/035 (EP,US);
B03C2201/12 (EP,US);
B03C2201/30 (EP,US);
F01N2240/28 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2006/24] | F01N3/02, F01N3/08 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/51] |
Précédent [2006/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ABGASREINIGUNGSVORRICHTUNG | [2006/24] | Anglais: | EXHAUST GAS PURIFYING DEVICE | [2008/01] | Français: | DISPOSITIF DE PURIFICATION DE GAZ D'ECHAPPEMENT | [2008/01] |
Précédent [2006/24] | EXHAUST GAS-PURIFYING DEVICE | ||
Précédent [2006/24] | DISPOSITIF SERVANT A PURIFIER DU GAZ D'ECHAPPEMENT | Entrée dans la phase régionale | 07.03.2006 | Traduction produite | 07.03.2006 | Taxe nationale de base payée | 07.03.2006 | Taxe de recherche payée | 07.03.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.03.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 07.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/24] | 16.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M01) | 21.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.01.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2008 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.03.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 10.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FR | 30.09.2008 | [2009/51] | Citations: | Recherche | [A]WO9938603 (AEA TECHNOLOGY PLC [GB], et al) [A] 1-7* the whole document * | Recherche internationale | [Y]JPH02104830U ; | [Y]JPH0447113 (NISSAN MOTOR); | [Y]JPH10121946 (HINO MOTORS LTD); | [Y]JPH11336527 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]JP2002276333 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD, et al); | [Y]JP2003214141 (TOYOTA MOTOR CORP) |