EP1668561 - CARACTERISATION DE LA CONNECTIVITE DANS DES MODELES DE RESERVOIR FAISANT APPEL A DES CHEMINS DE MOINDRE RESISTANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.09.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.09.2015 | Demande réputée retirée | publié le 21.10.2015 [2015/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Exxonmobil Upstream Research Company Copr-Urc SW348, P.O. Box 2189 Houston, TX 77252-2189 / US | [2006/24] | Inventeur(s) | 01 /
FRANKEL, David S. 2929 Buffalo Speedway, Unit 904 Houston, TX 77098-1708 / US | [2006/24] | Mandataire(s) | Mareschal, Anne, et al ExxonMobil Chemical Europe Inc. IP Law Europe Hermeslaan 2 1831 Machelen / BE | [N/P] |
Précédent [2014/44] | Mareschal, Anne, et al ExxonMobil Chemical Europe Inc. IP Law Shared Services Hermeslaan 2 1831 Machelen / BE | ||
Précédent [2009/51] | Pols, Ronald Maarten, et al ExxonMobil Chemical Europe Inc. Law Technology P.O. Box 105 1830 Machelen / BE | ||
Précédent [2006/24] | Pols, Ronald Maarten, et al ExxonMobil Chemical Europe Inc., PO Box 105 1830 Machelen / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04789530.5 | 29.09.2004 | [2006/24] | WO2004US32942 | Numéro de priorité, date | US20030507332P | 30.09.2003 Format original publié: US 507332 P | [2006/24] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005033739 | Date: | 14.04.2005 | Langue: | EN | [2005/15] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1668561 | Date: | 14.06.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.04.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 06.04.2006 | Classification | IPC: | G06G7/48 | [2006/24] | CPC: |
G01V11/00 (EP,US);
E21B43/00 (EP,US);
E21B49/00 (EP,US);
G01V20/00 (EP,US);
G01V2210/66 (EP,US);
G01V2210/663 (EP,US)
| Etats contractants désignés | FR, GB, NL [2007/01] |
Précédent [2006/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | CHARAKTERISIERUNG DER KONNEKTIVITÄT IN WEGE DES GERINGSTEN WIDERSTANDS VERWENDENDEN RESERVOIR-MODELLEN | [2006/24] | Anglais: | CHARACTERIZING CONNECTIVITY IN RESERVOIR MODELS USING PATHS OF LEAST RESISTANCE | [2006/24] | Français: | CARACTERISATION DE LA CONNECTIVITE DANS DES MODELES DE RESERVOIR FAISANT APPEL A DES CHEMINS DE MOINDRE RESISTANCE | [2006/24] | Entrée dans la phase régionale | 12.04.2006 | Taxe nationale de base payée | 12.04.2006 | Taxe de recherche payée | 12.04.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.04.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 12.04.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.04.2006 | Requête en examen déposée [2006/24] | 01.04.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2015/43] | 05.06.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2015/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 04.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.09.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.09.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 09.09.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2014 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6862531 (HORNE STEVE A [GB], et al); | [A] - LI Y.S. ET AL, "A Probabilistic Approach from Reliability Assesment of Offshore Structure Corrision and Fatique", SPE 59435, (20000426), XP008115595 | [A] - NORRENA K. ET AL, "Automatic Determination of Well Placement Subject to Geostatistical Economic Constraints", SPE/PETROLIUM SOCIETY IF CIM/CHOA 78996, (20021107), pages 1 - 12, XP002499489 DOI: http://dx.doi.org/10.2118/78996-MS | [A] - AKINSANMI O.B. ET AL, "Application of Azimuthal Density While Drilling Images for Dips, Facies and Reservoir Characterization-Niger/Delta Experience", SPE/PETROLIUM SOCIETY OF CIM 65460, (20001108), pages 1 - 14, XP008115596 | [A] - TANGAS J. ET AL, "Integrated Reservoir and Surface Network Simulation in Reservoir Management of Southern North Sea Gas Reservoirs", SPE 50635, (19981022), pages 51 - 62, XP000957854 | [A] - C.V. DEUTSCH, "Improved Reservoir Management Through Ranking Stochastic Reservoir Models", SPE/DOE 35411, (19960424), pages 105 - 113, XP008115597 |