EP1676442 - PROCEDE ET SYSTEME POUR GERER UN SYSTEME D'AFFICHAGE VIDEO INTERACTIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.09.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.09.2016 | Demande réputée retirée | publié le 05.10.2016 [2016/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intellectual Ventures Holding 67 LLC 7251 W. Lake Mead Blvd., Suite 300 Las Vegas, NV 89128 / US | [2009/34] |
Précédent [2007/01] | Pour tous les Etats désignés Reactrix Systems, Inc. 301 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063 / US | ||
Précédent [2006/27] | Pour tous les Etats désignés Reactrix Systems, Inc. 1680 Bayport Avenue San Carlos, CA 94070 / US | Inventeur(s) | 01 /
BELL, Matthew 4245 Los Palos Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | 02 /
BELFER, Russell, H. 301 Chesapeake Drive Redwood City, CA 94063 / US | [2007/29] |
Précédent [2006/27] | 01 /
BELL, Matthew 4245 Los Palos Avenue Palo Alto, CA 94306 / US | ||
02 /
BELFER, Russell, H. 1125 Juanita Avenue Burlingame, CA 94010 / US | Mandataire(s) | Kazi, Ilya Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2010/21] | Kazi, Ilya Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Précédent [2008/13] | Käck, Jürgen, et al Kahler Käck Mollekopf Vorderer Anger 239 D-86899 Landsberg/Lech / DE | ||
Précédent [2006/27] | Ebner von Eschenbach, Jennifer, et al LADAS & PARRY LLP Dachauerstrasse 37 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04796450.7 | 25.10.2004 | [2006/27] | WO2004US35477 | Numéro de priorité, date | US20030514232P | 24.10.2003 Format original publié: US 514232 P | [2006/27] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005041578 | Date: | 06.05.2005 | Langue: | EN | [2005/18] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1676442 | Date: | 05.07.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.05.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.02.2006 | Classification | IPC: | H04N7/173, G06F3/00, H04N7/18 | [2006/27] | CPC: |
H04N21/44218 (EP,US);
H04N7/173 (KR);
G06Q30/02 (EP,US);
H04N21/25891 (EP,US);
H04N21/41415 (EP,US);
H04N21/4223 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/27] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEM ZUR VERWALTUNG EINES INTERAKTIVEN VIDEO-DISPLAY-SYSTEMS | [2006/27] | Anglais: | METHOD AND SYSTEM FOR MANAGING AN INTERACTIVE VIDEO DISPLAY SYSTEM | [2006/27] | Français: | PROCEDE ET SYSTEME POUR GERER UN SYSTEME D'AFFICHAGE VIDEO INTERACTIF | [2006/27] | Entrée dans la phase régionale | 08.05.2006 | Taxe nationale de base payée | 08.05.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.05.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.05.2006 | Requête en examen déposée [2006/27] | 11.07.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.05.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/40] | 30.05.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/40] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.05.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 07.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.09.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 10.10.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 05.10.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 07.10.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 07.10.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2007 | 04   M06   Taxe payée le   15.02.2008 | 31.10.2008 | 05   M06   Taxe payée le   17.04.2009 | 31.10.2015 | 12   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5510828 (LUTTERBACH R STEVEN [US], et al) [X] 1,23,39 * column 4, line 18 - column 5, line 5 *; | [Y]WO0163916 (INTERVAL RESEARCH CORP [US]) [Y] 9-22,31-38,47-54 * page 4, line 2 - line 16 * * page 12, line 9 - page 16, line 14 * * page 18, line 5 - line 11 * * page 22, line 12 - page 23, line 16 *; | [A]US2002178440 (AGNIHOTRI LALITHA [US], et al) [A] 1-54 * paragraph [0017] - paragraph [0020] *; | [DXY]US2002186221 (BELL MATTHEW [US]) [DX] 1-8,23-30,39-46 * paragraph [0028] - paragraph [0031] * * paragraph [0038] * * paragraph [0068] - paragraph [0073] * [Y] 9-22,31-38,47-54; | [A]US2003093784 (DIMITROVA NEVENKA [US], et al) [A] 1-54 * paragraph [0035] - paragraph [0039] * * paragraph [0049] *; | [A] - KAUSHAL KURAPATI ET AL, "A Multi-Agent TV Recommender", WORKSHOP ON PERSONALIZATION IN FUTURE TV, (20010713), pages 1 - 8, XP002228385 [A] 1-54 * abstract * |