EP1685752 - STRUCTURE DE REFROIDISSEMENT POUR DISPOSITIF ELECTRIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.12.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.12.2008 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 21.01.2009 [2009/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | [2008/07] |
Précédent [2006/31] | Pour tous les Etats désignés Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | Inventeur(s) | 01 /
OHNISHI, Kenichi Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha, 1, Toyota Toyota-shi, Aichi-ken 471 8571 / JP | 02 /
TORII, Koshi Denso Corporation, 1-1 Showa-cho Kariya-city, Aichi-Pref 448-8661 / JP | [2006/31] | Mandataire(s) | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 Freising / DE | [N/P] |
Précédent [2008/31] | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | ||
Précédent [2006/31] | Kuhnen & Wacker Intellectual Property Law Firm Prinz-Ludwig-Strasse 40A 85354 Freising / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04798802.7 | 09.11.2004 | [2006/31] | WO2004IB03659 | Numéro de priorité, date | JP20030388069 | 18.11.2003 Format original publié: JP 2003388069 | [2006/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005051063 | Date: | 02.06.2005 | Langue: | EN | [2005/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1685752 | Date: | 02.08.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.06.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1685752 | Date: | 13.02.2008 | Langue: | EN | [2008/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.06.2005 | Classification | IPC: | H05K7/14, H05K7/20, H02M7/00 | [2006/31] | CPC: |
H05K7/20927 (EP,US);
H05K7/20 (KR);
H02M7/003 (EP,US);
H05K7/14 (KR)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2007/08] |
Précédent [2006/31] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KÜHLSTRUKTUR EINES ELEKTRISCHEN GERÄTS | [2006/31] | Anglais: | COOLING STRUCTURE OF ELECTRIC DEVICE | [2006/31] | Français: | STRUCTURE DE REFROIDISSEMENT POUR DISPOSITIF ELECTRIQUE | [2006/31] | Entrée dans la phase régionale | 11.11.2005 | Taxe nationale de base payée | 11.11.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.11.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.11.2005 | Requête en examen déposée [2006/31] | 11.12.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 29.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.08.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.12.2007 | Taxe de délivrance payée | 19.12.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.11.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/04] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]GB887563 (WESTINGHOUSE BRAKE & SIGNAL, et al) [X] 1 * the whole document * [Y] 2,3; | [ADY]JP2001245478 ; | [A]EP1067831 (SIEMENS AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0688053 (ABB MANAGEMENT AG [CH]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US6166937 (YAMAMURA HIROHISA [JP], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]JP2003243865 | [ADY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20020701), vol. 2000, no. 26, & JP2001245478 A 20010907 (TOYOTA MOTOR CORP) [AD] 1 * abstract * [Y] 2,3 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20031205), vol. 2003, no. 12, & JP2003243865 A 20030829 (TOYOTA INDUSTRIES CORP; AISIN AW CO LTD) [A] 1 * abstract * |