EP1692682 - APPAREIL D'AFFICHAGE EQUIPE D'UN DISPOSITIF AFFICHAGE ET PROCEDE CYCLIQUE A STABILISATION PAR RAPPORT AUX BARRES, DESTINE AU PILOTAGE DU DISPOSITIF D'AFFICHAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.10.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.10.2009 | Demande réputée retirée | publié le 11.11.2009 [2009/46] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Pour tous les Etats désignés E Ink Corporation 733 Concord Avenue Cambridge, MA 02138-1002 / US | [N/P] |
Précédent [2006/34] | Pour tous les Etats désignés Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | ||
Pour tous les Etats désignés E Ink Corporation 733 Concord Avenue Cambridge, MA 02138-1002 / US | Inventeur(s) | 01 /
ZHOU, Guofu c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
KNAIAN, Ara c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 03 /
AMUNDSON, Karl, R. c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 04 /
HENZEN, Alexander, V. c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 05 /
VAN DE KAMER, Johannes, P. c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 06 /
ZEHNER, Robert, W. c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 07 /
ZION, Benjamin, D. c/o 733 Concord Avenue Cambridge, Massachusetts 02138-1002 / US | 08 /
AILENEI, Neculai c/o Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2006/34] | Mandataire(s) | Bekkers, Joost J.J., et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2008/25] | Bekkers, Joost J.J, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2006/34] | Rolfes, Johannes Gerardus Albertus Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 04799214.4 | 23.11.2004 | [2006/34] | WO2004IB52512 | Numéro de priorité, date | EP20030104355 | 25.11.2003 Format original publié: EP 03104355 | [2006/34] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005052905 | Date: | 09.06.2005 | Langue: | EN | [2005/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1692682 | Date: | 23.08.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.06.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.06.2005 | Classification | IPC: | G09G3/34 | [2006/34] | CPC: |
G09G3/344 (EP,KR,US);
G09G3/2011 (EP,KR,US);
G09G3/2014 (EP,KR,US);
G09G2310/061 (EP,KR,US);
G09G2310/068 (EP,KR,US);
G09G2320/0204 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/34] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DISPLAY-VORRICHTUNG MIT EINER DISPLAY-EINRICHTUNG UND ZYKLISCHES RAIL-STABILISIERTES VERFAHREN ZUR ANSTEUERUNG DER DISPLAY-EINRICHTUNG | [2006/34] | Anglais: | A DISPLAY APPARATUS WITH A DISPLAY DEVICE AND A CYCLIC RAIL-STABILIZED METHOD OF DRIVING THE DISPLAY DEVICE | [2006/34] | Français: | APPAREIL D'AFFICHAGE EQUIPE D'UN DISPOSITIF AFFICHAGE ET PROCEDE CYCLIQUE A STABILISATION PAR RAPPORT AUX BARRES, DESTINE AU PILOTAGE DU DISPOSITIF D'AFFICHAGE | [2006/34] | Entrée dans la phase régionale | 26.06.2006 | Taxe nationale de base payée | 26.06.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.06.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/34] | 10.12.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.04.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2009/46] | 27.05.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2009/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2003137521 (ZEHNER ROBERT W [US], et al) [Y] 1-12 * the whole document *; | [Y]US2002196207 (MACHIDA YOSHINORI [JP], et al) [Y] 1-12 * the whole document *; | [Y]WO03079323 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [Y] 1-12 * the whole document *; | [Y]WO03050606 (BRIDGESTONE CORP [JP], et al) [Y] 1-5,7-12 * the whole document *; | [YP]EP1462847 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [YP] 1-12 * the whole document * |