EP1700510 - DISPOSITIF ET PROCEDÉ POUR LE TRANSFERT BASÉ SUR LA QUALITÉ DE SERVICE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2006/37] | DISPOSITIF, SYSTEMES ET PROCEDES DE TRANSFERT | ||
[2010/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.10.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.10.2013 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 06.11.2013 [2013/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [N/P] |
Précédent [2006/37] | Pour tous les Etats désignés Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95052 / US | Inventeur(s) | 01 /
STEPHENS, Adrian 64 Lamb's Lane Cottenham, Cambridge, CB4 8TA / GB | [2006/37] | Mandataire(s) | Dunlop, Hugh Christopher Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2006/37] | Dunlop, Hugh Christopher R G C Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04801094.6 | 19.11.2004 | [2006/37] | WO2004US38984 | Numéro de priorité, date | US20030736159 | 15.12.2003 Format original publié: US 736159 | [2006/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005062658 | Date: | 07.07.2005 | Langue: | EN | [2005/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1700510 | Date: | 13.09.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 07.07.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1700510 | Date: | 22.12.2010 | Langue: | EN | [2010/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 07.07.2005 | Classification | IPC: | H04W36/26 | [2010/09] | CPC: |
H04W36/26 (EP,US)
|
Précédent IPC [2006/37] | H04Q7/38, H04L12/28 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/37] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR WEITERREICHUNG AUF DER BASIS VON DIENSTQUALITÄT | [2010/10] | Anglais: | APPARATUS AND METHOD FOR QUALITY OF SERVICE BASED HANDOVER | [2010/10] | Français: | DISPOSITIF ET PROCEDÉ POUR LE TRANSFERT BASÉ SUR LA QUALITÉ DE SERVICE | [2010/10] |
Précédent [2006/37] | WEITERREICHUNGSVORRICHTUNG, -SYSTEME UND -VERFAHREN | ||
Précédent [2006/37] | HANDOFF APPARATUS, SYSTEMS, AND METHODS | ||
Précédent [2006/37] | DISPOSITIF, SYSTEMES ET PROCEDES DE TRANSFERT | Entrée dans la phase régionale | 12.07.2006 | Taxe nationale de base payée | 12.07.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.07.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.07.2006 | Requête en examen déposée [2006/37] | 03.01.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.08.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 04.01.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.02.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.08.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 29.09.2010 | Taxe de délivrance payée | 29.09.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10185485.9 / EP2276289 | Opposition(s) | 23.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/48] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour non accomplissement dactes nécessaires à la délivrance | 29.09.2010 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.09.2010 | Taxe intégralement payée (date de paiement) | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.12.2010 | BE | 22.12.2010 | CY | 22.12.2010 | CZ | 22.12.2010 | DK | 22.12.2010 | EE | 22.12.2010 | FI | 22.12.2010 | HU | 22.12.2010 | NL | 22.12.2010 | PL | 22.12.2010 | RO | 22.12.2010 | SE | 22.12.2010 | SI | 22.12.2010 | SK | 22.12.2010 | TR | 22.12.2010 | BG | 22.03.2011 | GR | 23.03.2011 | IS | 22.04.2011 | PT | 22.04.2011 | [2013/45] |
Précédent [2013/44] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
NL | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
TR | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/47] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
DK | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
NL | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/38] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
NL | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/37] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
RO | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/36] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
PL | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
SK | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/35] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
CZ | 22.12.2010 | ||
EE | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
GR | 23.03.2011 | ||
IS | 22.04.2011 | ||
PT | 22.04.2011 | ||
Précédent [2011/32] | AT | 22.12.2010 | |
BE | 22.12.2010 | ||
CY | 22.12.2010 | ||
FI | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | ||
SI | 22.12.2010 | ||
BG | 22.03.2011 | ||
Précédent [2011/24] | CY | 22.12.2010 | |
FI | 22.12.2010 | ||
SE | 22.12.2010 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP0589552 (SUN MICROSYSTEMS INC [US]) [X] 17-21 * column 1, line 47 - column 2, line 37 * * column 4, line 20 - column 8, line 37; figure 6 *; | [A]US2002045447 (RASANEN JUHA [FI]) [A] * paragraphs [0016] - [0077] *; | [A]US6377804 (LINTULAMPI RAINO [FI]) [A] * column 1, lines 1-11 * * column 3, line 51 - column 6, line 15 *; | [A]US2003093526 (NANDAGOPALAN SAISHANKAR [US], et al) [A] 4,5,9,16,18,25,26,31 * paragraphs [0009] , [0056] * * paragraphs [0097] , [0114] , [0115] *; | [X]EP1349409 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1-16,28-30 * paragraphs [0005] - [0021] * * paragraphs [0032] - [0036] *; | [X] - MARTIN LEFKOWITZ-TRAPEZE NETWORKS ET AL, "Proposed draft text for the site reporting mechanism for TGk", IEEEE SUBMISSION, (20030313), XP002299876 [X] 1-16,22-33 * pages 1-4 * | [A] - MARTIN LEFKOWITZ AND MALIK AUDEH-TRAPEZE NETWORKS, "Site Reporting", IEEE SUBMISSION, (20030307), pages 1 - 9, XP002299877 [A] * pages 1-9 * |