EP1778381 - TETE NETTOYANTE POUR FILTRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 07.05.2010 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 07.05.2010 | Demande réputée retirée | publié le 09.06.2010 [2010/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amiad Filtration Systems (1997) Ltd. Kibbutz Amiad 12335 D.N. Upper Galil 1 / IL | [2007/18] | Inventeur(s) | 01 /
SHTEKELMACHER, Ruben Korazim 12391 Korazim / IL | [2007/18] | Mandataire(s) | Minoja, Fabrizio Bianchetti & Minoja S.r.l. Via Plinio, 63 20129 Milano / IT | [N/P] |
Précédent [2007/18] | Minoja, Fabrizio Bianchetti Bracco Minoja S.r.l. Via Plinio, 63 20129 Milano / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 04806693.0 | 23.12.2004 | [2007/18] | WO2004IL01162 | Numéro de priorité, date | IL20040163126 | 21.07.2004 Format original publié: IL 16312604 | [2007/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006008729 | Date: | 26.01.2006 | Langue: | EN | [2006/04] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1778381 | Date: | 02.05.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.01.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.01.2006 | Classification | IPC: | B01D29/23, B01D29/68 | [2007/18] | CPC: |
B01D29/23 (EP,KR,US);
B01D29/68 (KR);
B01D29/686 (EP);
B01D29/688 (EP);
B08B5/04 (EP,US);
B01D2201/082 (EP,US)
| C-Set: |
B01D29/23, B01D29/686, B01D29/688 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/18] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FILTERREINIGUNGSKOPF | [2007/18] | Anglais: | FILTER CLEANING HEAD | [2007/18] | Français: | TETE NETTOYANTE POUR FILTRE | [2007/18] | Entrée dans la phase régionale | 19.02.2007 | Taxe nationale de base payée | 19.02.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.02.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.06.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 19.02.2007 | Requête en examen déposée [2007/18] | 27.02.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 31.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.12.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/23] | 19.01.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2009 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XD]GB1485989 (PLENTY GROUP LTD) [XD] 1-18 * page 2, line 15 - line 23 * * page 2, line 100 - line 113 * * figure - *; | [X]US1944267 (BUXTON RATHBUN ROSS) [X] 1-18 * page 1, line 105 - page 2, line 3 * * figure -; claim - *; | [X]DE2327532 (DINGLINGER KG DR ING ERICH) [X] 1 * page 6, paragraph 3; claim 6 * |