EP1773673 - EMBALLAGE FLEXIBLE REFERMABLE ET PROCEDE DE FABRICATION ASSOCIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 01.07.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2011 | Demande réputée retirée | publié le 03.08.2011 [2011/31] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Chaturvedi, Ashok 118-119, Damji Shamji Udyog Bhawan, 1st Floor, 25A Veera Desai Rd, Andheri (W) Mumbai 400 053, Maharashtra / IN | [2007/18] |
Précédent [2007/16] | Pour tous les Etats désignés Chaturvedi, Ashok 118-119, Dhamji Shamji Udyog Bhawan, 1st Floor, 25A Veera Desai Rd, Andheri (W) Mumbai 400 053, Maharashtra / IN | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2007/16] | Mandataire(s) | Esteban Perez-Serrano, Maria Isabel UDAPI & Asociados Explanada 8 28040 Madrid / ES | [N/P] |
Précédent [2007/16] | Esteban Perez-Serrano, Maria Isabel UDAPI & Asociados Patents y Marcas Explanada, 8 E-28040 Madrid / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 04806729.2 | 05.07.2004 | [2007/16] | WO2004IN00199 | Numéro de priorité, date | INMU05822004 | 21.05.2004 Format original publié: IN MU05822004 | [2007/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005113357 | Date: | 01.12.2005 | Langue: | EN | [2005/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1773673 | Date: | 18.04.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.12.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.12.2005 | Classification | IPC: | B65D33/10, B65D33/25, B65D33/34, B31B37/00, B31B29/00 | [2007/16] | CPC: |
B65D31/10 (EP,US);
B65D33/105 (EP,US);
B65D33/2508 (EP,US);
B65D33/2516 (EP,US);
B31B2150/00 (EP,US);
B31B2150/0014 (EP,US);
B31B2150/002 (EP,US);
B31B2155/00 (EP,US);
B31B2155/002 (EP,US);
B31B2160/20 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/16] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WIEDERVERSCHLIESSBARE, FLEXIBLE VERPACKUNG UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2007/16] | Anglais: | RE-CLOSABLE FLEXIBLE PACKAGE AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME | [2007/16] | Français: | EMBALLAGE FLEXIBLE REFERMABLE ET PROCEDE DE FABRICATION ASSOCIE | [2007/16] | Entrée dans la phase régionale | 14.12.2006 | Taxe nationale de base payée | 14.12.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.12.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.09.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/16] | 18.08.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.04.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.07.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 06.11.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.09.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/31] | 07.03.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/31] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.08.2008 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 02.04.2009 | Requête en poursuite de la procédure déposée | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.07.2010 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2003188514 (BOIS HENRI GEORGES [FR]) [X] 1-3 * paragraph [0047] - paragraph [0059] * * paragraph [0067] - paragraph [0070]; figures 3,4,12; claims 1,2,5,6,11,12,14,16,18,21,22,25,26 *; | [Y]US6257763 (STOLMEIER ROBERT C [US], et al) [Y] 1-3 * column 2, line 57 - column 3, line 39 * * column 5, line 64 - column 6, line 19; figures 1,8-9A; claims 1-3 *; | [Y]DE29702222U (HEINRICH GREVE GMBH & CO KG MA [DE]) [Y] 1-3 * page 3, line 6 - line 14; figures 1,2; claim 1 *; | [A]US2002103067 (BOIS HENRI GEORGES [FR]) [A] 1,4 * paragraph [0030] * * paragraph [0039] * * paragraph [0064] - paragraph [0075]; figures 1,2,8,9; claims 1-3 *; | [A]US2003185467 (BUCHANAN JERRY E [US], et al) [A] 1,4 * paragraphs [0060] , [0067] , [0074] , [0075] , [0087] , [0088]; figures 1-4 *; | [A]US6425847 (BROENSTRUP VOLKER [DE]) [A] 4 * figure 8; claim 1 *; | [A]GB859160 (PLASTUS SA) [A] 4 * page 2, line 88 - line 122 * * page 3, line 15 - line 55; figures 1-3,7; claims 1,3,4 * | par le demandeur | US5435864 | US5425825 | US2002021499 | IN206245 | IN197705 | EP0524487 | US6533711 | US6053635 | US6481183 |