EP1717624 - OBJECTIF ZOOM ET DISPOSITIF DE FORMATION D IMAGES sb /sb [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.11.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.2010 | Demande réputée retirée | publié le 22.12.2010 [2010/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/44] | Pour tous les Etats désignés SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KURODA, Daisuke c/o Sony Corporation 6-7-35-Kitashinagawa Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | 02 /
IWASAWA, Yoshito c/o Sony Corporation 6-7-35 Kitashinagawa Shinagawa-ku Tokyo 141 / JP | [2006/44] | Mandataire(s) | Leppard, Andrew John D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Précédent [2006/44] | Leppard, Andrew John D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 04808127.7 | 24.12.2004 | [2006/44] | WO2004JP19777 | Numéro de priorité, date | JP20040019964 | 28.01.2004 Format original publié: JP 2004019964 | [2006/44] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005073774 | Date: | 11.08.2005 | Langue: | EN | [2005/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1717624 | Date: | 02.11.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.08.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 11.08.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.06.2008 | Classification | IPC: | G02B15/173 | [2008/27] | CPC: |
G02B13/0065 (EP,US);
G02B15/145121 (EP,KR,US);
G02B13/009 (EP,KR,US);
G02B15/173 (EP,US);
G02B3/0087 (KR);
G03B17/12 (KR);
H04N23/55 (KR)
(-)
|
Précédent IPC [2006/44] | G02B15/16, G02B15/20, G02B13/18 | Etats contractants désignés | AT, DE, FR, GB, IT, NL [2007/18] |
Précédent [2006/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZOOM-LINSE UND ABBILDUNGSEINRICHTUNG | [2006/44] | Anglais: | ZOOM LENS AND IMAGING DEVICE | [2006/44] | Français: | OBJECTIF ZOOM ET DISPOSITIF DE FORMATION D IMAGES sb /sb | [2006/44] | Entrée dans la phase régionale | 28.09.2005 | Traduction produite | 28.09.2005 | Taxe nationale de base payée | 28.09.2005 | Taxe de recherche payée | 28.09.2005 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.09.2005 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.09.2005 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2005 | Requête en examen déposée [2006/44] | 31.07.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.10.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.02.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.06.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.07.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/51] | 04.08.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2009 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPH11133303 (CANON KK) [Y] 1* page 7, paragraph 85; table 1 *; | [XY]JP2003329930 (OLYMPUS OPTICAL CO) [X] 1-6 * paragraph [0064]; figures 1,2(a)-2(c); table 1 * [Y] 1 | Recherche internationale | [Y]JPH11101941 (CANON KK); | [Y]JPH11133303 (CANON KK); | [Y]JP2000131610 (SONY CORP); | [Y]JP2003202500 (MINOLTA CO LTD); | [Y]JP2003302576 (OLYMPUS OPTICAL CO); | [Y]JP2003329930 (OLYMPUS OPTICAL CO) |