EP1694253 - IMPLANT DE LENTILLE INTRAOCULAIRE PRESENTANT UNE OPTIQUE FLEXIBLE POSTERIEURE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.06.2014 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, HU | publié le 26.08.2015 [2015/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Quest Vision Technology, Inc. 912 Signorelli Circle St Helena, CA 94574 / US | [2006/35] | Inventeur(s) | 01 /
WOODS, Randall 136 Valley Ranch Prescott, AZ 86303 / US | [2013/32] |
Précédent [2006/35] | 01 /
WOODS, Randall 2925 E. Page Avenue Gilbert, AZ 85234 / US | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/32] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Précédent [2006/35] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04814069.3 | 13.12.2004 | [2006/35] | WO2004US41839 | Numéro de priorité, date | US20030736431 | 15.12.2003 Format original publié: US 736431 | [2006/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005058205 | Date: | 30.06.2005 | Langue: | EN | [2005/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1694253 | Date: | 30.08.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.06.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1694253 | Date: | 07.08.2013 | Langue: | EN | [2013/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 30.06.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.07.2007 | Classification | IPC: | A61F2/16 | [2006/35] | CPC: |
A61F2/1635 (EP,US);
A61F2/1601 (US);
A61F2/1613 (EP,US);
A61F2/1648 (EP,US);
A61F2002/1682 (US);
A61F2002/169 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/35] | Titre | Allemand: | INTRAOKULARLINSEN-IMPLANTAT MIT HINTERER BIEGBARER OPTIK | [2006/35] | Anglais: | INTRAOCULAR LENS IMPLANT HAVING POSTERIOR BENDABLE OPTIC | [2006/35] | Français: | IMPLANT DE LENTILLE INTRAOCULAIRE PRESENTANT UNE OPTIQUE FLEXIBLE POSTERIEURE | [2006/35] | Entrée dans la phase régionale | 01.06.2006 | Taxe nationale de base payée | 01.06.2006 | Taxe de recherche payée | 01.06.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.06.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/35] | 21.09.2007 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.03.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.07.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.02.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.06.2013 | Taxe de délivrance payée | 25.06.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.03.2012 | Opposition(s) | 08.05.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 27.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 06.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 07.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 13.12.2004 | AT | 07.08.2013 | BE | 07.08.2013 | BG | 07.08.2013 | CY | 07.08.2013 | CZ | 07.08.2013 | DK | 07.08.2013 | EE | 07.08.2013 | ES | 07.08.2013 | FI | 07.08.2013 | IT | 07.08.2013 | LT | 07.08.2013 | MC | 07.08.2013 | PL | 07.08.2013 | RO | 07.08.2013 | SE | 07.08.2013 | SI | 07.08.2013 | SK | 07.08.2013 | TR | 07.08.2013 | GR | 08.11.2013 | IS | 07.12.2013 | PT | 09.12.2013 | IE | 13.12.2013 | LU | 13.12.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
IT | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
MC | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
TR | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
IE | 13.12.2013 | ||
LU | 13.12.2013 | ||
Précédent [2014/48] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
IT | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
MC | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
IE | 13.12.2013 | ||
LU | 13.12.2013 | ||
Précédent [2014/38] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
IT | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
MC | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
LU | 13.12.2013 | ||
Précédent [2014/24] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
ES | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
IT | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/23] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
CZ | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
EE | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
SK | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/22] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
RO | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/21] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
DK | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/18] | AT | 07.08.2013 | |
BE | 07.08.2013 | ||
CY | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/14] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
BE | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/12] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
SI | 07.08.2013 | ||
GR | 08.11.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
FI | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
PL | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 10.07.2013 | |
AT | 07.08.2013 | ||
LT | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
IS | 07.12.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 07.08.2013 | |
LT | 07.08.2013 | ||
SE | 07.08.2013 | ||
PT | 09.12.2013 | ||
Précédent [2014/08] | LT | 07.08.2013 | |
PT | 09.12.2013 | Citations: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Recherche internationale | [X]US4892543 (TURLEY DANA F [US]); | [X]WO0119289 (ALLERGAN SALES INC [US], et al); | [X]US4253199 (BANKO ANTON) | par le demandeur | US4409691 | US5674282 | US4892543 | WO0119289 | US4253199 |