EP1694659 - UTILISATION DE THIADIAZOLES COMME LIGANDS DES RECEPTEURS AUX CHIMIOKINES CXC ET CC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.07.2009 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.11.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GR | publié le 22.12.2010 [2010/51] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Schering Corporation 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, NJ 07033 / US | Pour tous les Etats désignés Pharmacopeia, Inc. 3000 Eastpark Boulevard Cranbury, NJ 08512 / US | [N/P] |
Précédent [2008/39] | Pour tous les Etats désignés Schering Corporation 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Pharmacopeia, Inc. 3000 Eastpark Boulevard Cranbury, NJ 08512 / US | |||
Précédent [2008/35] | Pour tous les Etats désignés Schering Corporation 2000 Galloping Hill Road Kenilworth, New Jersey 07033 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Pharmacopeia Drug Discovery, Inc. 3000 Eastpark Boulevard Cranbury, New Jersey 08512 / US | |||
Précédent [2006/35] | Pour tous les Etats désignés SCHERING CORPORATION 2000 Galloping Hill Road Kenilworth New Jersey 07033 / US | ||
Pour tous les Etats désignés Pharmacopeia Drug Discovery, Inc. 3000 Eastpark Boulevard Cranbury, New Jersey 08512 / US | Inventeur(s) | 01 /
BIJU, Purakkattle, J. 2 Wyndham Way Piscataway, New Jersey 08854 / US | 02 /
TAVERAS, Arthur, G. 6 Joslin Lane Southborough, Massachusetts 01772 / US | 03 /
YU, Younong 280 Bromley Place East Brunswick, New Jersey 08816 / US | 04 /
ZHENG, Junying 49 Wexford Way Bridgewater, New Jersey 08807 / US | 05 /
CHAO, Jianhua 93 Lakeview Court Pompton Lakes, New Jersey 07442 / US | 06 /
AKI, Cynthia, J. 36 N. Ashby Avenue Livingston, New Jersey 07039 / US | 07 /
FINE, Jay 11 Aldon Terrace Bloomfield, New Jersey 07003 / US | 08 /
LUNDELL, Daniel 21 Sleepy Hollow Drive Flemington, New Jersey 08822 / US | 09 /
PRIESTLEY, Tony 3 Woodward Drive Bridgewater, New Jersey 08807 / US | 10 /
REGGIANI, Angelo San Raffaele Science Park, Via Olgettina 58 I-20132 Milan / IT | 11 /
MERRITT, J., Robert 14 Gloucester Lane Ewing, New Jersey 08618 / US | 12 /
BALDWIN, John, J. 621 Gypsy Hill Circle Gwynedd Valley, Pennsylvania 19437 / US | [2006/35] | Mandataire(s) | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2006/35] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 04814266.5 | 16.12.2004 | [2006/35] | WO2004US42060 | Numéro de priorité, date | US20030531311P | 19.12.2003 Format original publié: US 531311 P | US20030531713P | 22.12.2003 Format original publié: US 531713 P | [2006/35] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005066147 | Date: | 21.07.2005 | Langue: | EN | [2005/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1694659 | Date: | 30.08.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.07.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1694659 | Date: | 27.08.2008 | Langue: | EN | [2008/35] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP1694659 | Date: | 08.10.2008 | [2008/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.07.2005 | Classification | IPC: | C07D285/10, C07D417/12, C07D417/14, A61K31/433, A61K31/4436 | [2006/35] | CPC: |
C07D285/10 (EP,US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/02 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P1/18 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P11/02 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P11/08 (EP);
A61P11/14 (EP);
A61P13/02 (EP);
A61P13/10 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P15/00 (EP);
A61P15/06 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/02 (EP);
A61P17/04 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P17/10 (EP);
A61P17/14 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P19/06 (EP);
A61P19/10 (EP);
A61P21/00 (EP);
A61P21/04 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/02 (EP);
A61P25/04 (EP);
A61P25/06 (EP);
A61P25/08 (EP);
A61P25/24 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P27/16 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P29/02 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P31/16 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P31/22 (EP);
A61P33/06 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/04 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P5/14 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P7/02 (EP);
A61P7/04 (EP);
A61P7/06 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61P9/12 (EP);
C07D285/06 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/35] | Etats autorisant lextension | AL | 07.06.2006 | BA | 07.06.2006 | HR | 07.06.2006 | LV | 07.06.2006 | MK | 07.06.2006 | YU | 07.06.2006 | Titre | Allemand: | THIADIAZOLE ALS CXC- UND CC-CHEMOKINREZEPTORLIGANDEN | [2006/35] | Anglais: | THIADIAZOLES AS CXC- AND CC- CHEMOKINE RECEPTOR LIGANDS | [2006/35] | Français: | UTILISATION DE THIADIAZOLES COMME LIGANDS DES RECEPTEURS AUX CHIMIOKINES CXC ET CC | [2006/35] | Entrée dans la phase régionale | 07.06.2006 | Taxe nationale de base payée | 07.06.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.06.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.07.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 07.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/35] | 08.01.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.10.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.02.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.06.2008 | Taxe de délivrance payée | 30.06.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 27.08.2008 | BE | 27.08.2008 | CY | 27.08.2008 | CZ | 27.08.2008 | DK | 27.08.2008 | EE | 27.08.2008 | FI | 27.08.2008 | LT | 27.08.2008 | NL | 27.08.2008 | PL | 27.08.2008 | RO | 27.08.2008 | SI | 27.08.2008 | SK | 27.08.2008 | TR | 27.08.2008 | BG | 27.11.2008 | SE | 27.11.2008 | GR | 28.11.2008 | IE | 16.12.2008 | LU | 16.12.2008 | IS | 27.12.2008 | CH | 31.12.2008 | LI | 31.12.2008 | MC | 31.12.2008 | PT | 27.01.2009 | HU | 28.02.2009 | [2010/51] |
Précédent [2010/38] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CY | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
EE | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
PL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
TR | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
SE | 27.11.2008 | ||
IE | 16.12.2008 | ||
LU | 16.12.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
HU | 28.02.2009 | ||
Précédent [2010/36] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CY | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
EE | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
PL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
SE | 27.11.2008 | ||
IE | 16.12.2008 | ||
LU | 16.12.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
HU | 28.02.2009 | ||
Précédent [2010/33] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
EE | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
PL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
SE | 27.11.2008 | ||
IE | 16.12.2008 | ||
LU | 16.12.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
Précédent [2010/24] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
EE | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
PL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
SE | 27.11.2008 | ||
IE | 16.12.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
Précédent [2010/11] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
EE | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
SE | 27.11.2008 | ||
IE | 16.12.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
Précédent [2009/47] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
EE | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
IE | 16.12.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
CH | 31.12.2008 | ||
LI | 31.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
Précédent [2009/36] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
EE | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
MC | 31.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
Précédent [2009/26] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
RO | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
PT | 27.01.2009 | ||
Précédent [2009/24] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
CZ | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
SK | 27.08.2008 | ||
BG | 27.11.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
Précédent [2009/19] | AT | 27.08.2008 | |
BE | 27.08.2008 | ||
DK | 27.08.2008 | ||
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
Précédent [2009/15] | AT | 27.08.2008 | |
FI | 27.08.2008 | ||
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
SI | 27.08.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
Précédent [2009/12] | FI | 27.08.2008 | |
LT | 27.08.2008 | ||
NL | 27.08.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | ||
Précédent [2009/09] | LT | 27.08.2008 | |
NL | 27.08.2008 | ||
IS | 27.12.2008 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0099121 (BRISTOL MYERS CO [US]) [A] 1-94 * the whole document *; | [A]DE3309655 (BAYER AG [DE]) [A] 1-94 * the whole document *; | [Y]WO0164208 (SMITHKLINE BEECHAM CORP [US], et al) [Y] 1-94 * the whole document *; | [Y]WO03031440 (SCHERING CORP [US], et al) [Y] 1-94 * the whole document *; | [Y]WO03057676 (SCHERING CORP [US], et al) [Y] 1-94 * the whole document *; | [PY]WO2004033440 (PHARMACOPEIA INC [US], et al) [PY] 1-94* the whole document * |