EP1683261 - PROCEDE DE DETERMINATION DE LA POSITION DU ROTOR D'UNE MACHINE SYNCHRONE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.11.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.11.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 07.12.2011 [2011/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Continental Teves AG & Co. oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt am Main / DE | [2010/52] |
Précédent [2006/30] | Pour tous les Etats désignés Continental Teves AG & Co. oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt am Main / DE | Inventeur(s) | 01 /
STAUDER, Peter Am Heckerpfad 43 55128 Mainz / DE | 02 /
KAUFMANN, Tom In der Heide 19 55595 Winterbach / DE | [2006/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 04818141.6 | 28.10.2004 | [2006/30] | WO2004EP52702 | Numéro de priorité, date | DE2003151850 | 06.11.2003 Format original publié: DE 10351850 | [2006/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005046043 | Date: | 19.05.2005 | Langue: | DE | [2005/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1683261 | Date: | 26.07.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 19.05.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1683261 | Date: | 29.12.2010 | Langue: | DE | [2010/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.05.2005 | Classification | IPC: | H02P6/18, G01D5/20 | [2006/30] | CPC: |
H02P6/185 (EP,US);
G01D5/2006 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR [2007/07] |
Précédent [2006/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER ROTORLAGE EINER SYNCHRONMASCHINE | [2006/30] | Anglais: | METHOD FOR DETERMINING THE ROTOR POSITION OF A SYNCHRONOUS MACHINE | [2006/30] | Français: | PROCEDE DE DETERMINATION DE LA POSITION DU ROTOR D'UNE MACHINE SYNCHRONE | [2006/30] | Entrée dans la phase régionale | 06.06.2006 | Taxe nationale de base payée | 06.06.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.06.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 06.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/30] | 06.11.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.02.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.06.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.10.2010 | Taxe de délivrance payée | 07.10.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 30.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.10.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]AT395487B (ELIN ENERGIEANWENDUNG [AT]) [A] 1-17* page 6, lines 15-45; figures 1-3 *; | [XA]EP0793337 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [X] 1,6-8 * column 17, lines 42-54; figures 1,5 * * column 18, lines 17-42; figure 16 * * column 18, line 43 - column 19, line 5 * * column 11, lines 4-23; figures 4,5 * * figures 6-8,11 * [A] 2-5,9-17; | [A]EP1160966 (ECOLE POLYTECH [CH]) [A] 1-17 * paragraphs [0018] , [0021] , [0061]; figures 1-4 * |