EP1683343 - SYSTEME A ENREGISTREURS MULTIPLES SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 19.10.2012 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.10.2012 | Demande réputée retirée | publié le 21.11.2012 [2012/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nokia Corporation Keilalahdentie 4 02150 Espoo / FI | [2006/30] | Inventeur(s) | 01 /
JOMPPANEN, Jarmo Laukontori 6 B As. 3 FI-33200 Tampere / FI | [2006/30] | Mandataire(s) | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy Visiokatu 1 33720 Tampere / FI | [N/P] |
Précédent [2008/37] | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy Hermiankatu 1 B 33720 Tampere / FI | ||
Précédent [2006/30] | Pursiainen, Timo Pekka, et al Tampereen Patenttitoimisto Oy, Hermiankatu 12 B 33720 Tampere / FI | Numéro de la demande, date de dépôt | 04818435.2 | 11.11.2004 | [2006/30] | WO2004FI50160 | Numéro de priorité, date | FI20030001657 | 14.11.2003 Format original publié: FI 20031657 | [2006/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005048584 | Date: | 26.05.2005 | Langue: | EN | [2005/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1683343 | Date: | 26.07.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.05.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | SE | 26.05.2005 | Classification | IPC: | H04N5/00, H04N7/18, G06F15/16 | [2006/30] | CPC: |
H04N5/0733 (EP,US);
H04N5/073 (KR);
H04N5/91 (KR);
H04N7/18 (KR)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/30] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LT | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DRAHTLOSES MEHRRECORDERSYSTEM | [2006/30] | Anglais: | WIRELESS MULTI-RECORDER SYSTEM | [2006/30] | Français: | SYSTEME A ENREGISTREURS MULTIPLES SANS FIL | [2006/30] | Entrée dans la phase régionale | 17.05.2006 | Taxe nationale de base payée | 17.05.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.05.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.09.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: SE | 17.05.2006 | Requête en examen déposée [2006/30] | 13.04.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.06.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/47] | 05.07.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/47] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 13.04.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 12.11.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.11.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2011 | 08   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2002049852 (LEE YEN-JEN [US], et al); | [X]US2002057340 (FERNANDEZ DENNIS SUNGA [US], et al); | [X]JP2001326845 ; | [Y]US5877819 (BRANSON PHILIP J [US]); | [XP]US6697103 (FERNANDEZ DENNIS SUNGA [US], et al); | [XP]US2004118268 (LUDWIG LESTER F [US]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20020403), vol. 2002, no. 03, & JP2001326845 A 20011122 (SEIKO EPSON CORP) | Examen | US2002135682 |