EP1561377 - Moulinet de pêche, système et utilisation d'un dispositif d'affichage de données de pêche [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2005/32] | Moulinet de pêche, dispositif et système d'affichage de données de pêche | ||
[2007/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.06.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 31.08.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 03.10.2012 [2012/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SHIMANO INC. 3-77, Oimatsu-cho Sakai-ku Sakai City Osaka 590-8577 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/31] | Pour tous les Etats désignés SHIMANO INC. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City Osaka 590-8577 / JP | ||
Précédent [2005/32] | Pour tous les Etats désignés Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka 590-8577 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Ikuta, Takeshi c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 02 /
Nakagawa, Shouji c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 03 /
Sakaguchi, Noboru c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 04 /
Kawasaki, Ken'ichi c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 05 /
Hitomi, Yasuhiro c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | 06 /
Yamamoto, Kazuhito c/o Shimano Inc. 3-77 Oimatsu-cho Osaka 590-8577 / JP | [2005/32] | Mandataire(s) | Hofmann, Harald Sonnenberg Fortmann Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 08 65 80068 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/32] | Hofmann, Harald Sonnenberg Fortmann, Patent- & Rechtsanwälte, Postfach 33 08 65 80068 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05001722.7 | 27.01.2005 | [2005/32] | Numéro de priorité, date | JP20040026900 | 03.02.2004 Format original publié: JP 2004026900 | [2005/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1561377 | Date: | 10.08.2005 | Langue: | EN | [2005/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1561377 | Date: | 22.08.2007 | Langue: | EN | [2007/34] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.06.2005 | Classification | IPC: | A01K89/015, A01K91/20, A01K97/00 | [2005/32] | CPC: |
A01K89/015 (EP,US);
A01K89/00 (KR);
A01K91/20 (EP,US);
A01K97/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/34] |
Précédent [2005/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Angelrolle, Angeldatenanzeigesystem und Verwendung einer Angeldatenanzeigevorrichtung | [2007/09] | Anglais: | Fishing reel, use of a fishing data display device, and fishing data display system | [2007/09] | Français: | Moulinet de pêche, système et utilisation d'un dispositif d'affichage de données de pêche | [2007/09] |
Précédent [2005/32] | Angelrolle, Angeldatenanzeigevorrichtung und -system | ||
Précédent [2005/32] | Fishing reel, fishing data display device, and fishing data display system | ||
Précédent [2005/32] | Moulinet de pêche, dispositif et système d'affichage de données de pêche | Procédure d'examen | 25.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/43] | 02.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.02.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.06.2007 | Taxe de délivrance payée | 26.06.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 26.05.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/31] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.01.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.08.2007 | BE | 22.08.2007 | CH | 22.08.2007 | CY | 22.08.2007 | CZ | 22.08.2007 | DK | 22.08.2007 | EE | 22.08.2007 | FI | 22.08.2007 | LI | 22.08.2007 | LT | 22.08.2007 | NL | 22.08.2007 | PL | 22.08.2007 | RO | 22.08.2007 | SI | 22.08.2007 | SK | 22.08.2007 | TR | 22.08.2007 | BG | 22.11.2007 | SE | 22.11.2007 | GR | 23.11.2007 | IS | 22.12.2007 | PT | 22.01.2008 | LU | 27.01.2008 | IE | 28.01.2008 | MC | 31.01.2008 | HU | 23.02.2008 | FR | 18.04.2008 | [2012/40] |
Précédent [2010/38] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
TR | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
LU | 27.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
HU | 23.02.2008 | ||
Précédent [2010/36] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
LU | 27.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
HU | 23.02.2008 | ||
Précédent [2010/33] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
LU | 27.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Précédent [2009/36] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CY | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Précédent [2009/29] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SI | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Précédent [2009/11] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
EE | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Précédent [2009/08] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
IE | 28.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Précédent [2008/40] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
MC | 31.01.2008 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
RO | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
SE | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
Précédent [2008/25] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
CZ | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
SK | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
PT | 22.01.2008 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
DK | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 22.08.2007 | |
BE | 22.08.2007 | ||
CH | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
GR | 23.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Précédent [2008/14] | AT | 22.08.2007 | |
CH | 22.08.2007 | ||
FI | 22.08.2007 | ||
LI | 22.08.2007 | ||
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
PL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Précédent [2008/11] | FI | 22.08.2007 | |
LT | 22.08.2007 | ||
NL | 22.08.2007 | ||
BG | 22.11.2007 | ||
IS | 22.12.2007 | ||
Précédent [2008/07] | LT | 22.08.2007 | Citations: | Recherche | [YD]JP2002027878 ; | [A]US2002053617 (NANBU KAZUYA [JP]) [A] 5-7,9 * page 1, paragraphs 12-27 * * page 3, paragraphs 69-71 * * page 4, paragraphs 82,83 ** page 5, paragraph 94 *; | [Y]US6584722 (WALLS PETER L [US], et al) [Y] 1,2,5-8,10-13,16-18 * column 3, line 58 - column 4, line 12 * * column 5, lines 14-35 * * figure 10 *; | [PX]EP1402774 (SHIMANO KK [JP]) [PX] 1,2,5-12,16-18 * paragraphs [0022] , [0061] * * column 18, lines 21-41 * * figures 1,3 * | [YD] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20020503), vol. 2002, no. 05, & JP2002027878 A 20020129 (SHIMANO INC) [YD] 1,2,5-8,10-13,16-18 * abstract * | Examen | JP2003000111 | - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20030512), vol. 2003, no. 05, & JP2003000111 A 20030107 (SHIMANO INC) | par le demandeur | JPH0227878 | JPH03235412 | JPH03284470 |