EP1561709 - Poubelle avec couvercle de détente [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.04.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SULO Umwelttechnik GmbH Bünder Strasse 85 32051 Herford / DE | [2008/17] |
Précédent [2005/32] | Pour tous les Etats désignés Sulo Umwelttechnik GmbH & Co. KG Bünder Strasse 85 32051 Herford / DE | Inventeur(s) | 01 /
Pautsch, Wolf-Gunter Fuchsloch 23 32694 Dörentrup / DE | [2005/32] | Mandataire(s) | Vallée-Thiollier, Clémence-Olivia Laure Marie LLR 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | [N/P] |
Précédent [2012/25] | Thiollier, Clémence-Olivia Laure Marie Cabinet Lhermet La Bigne & Remy 11, boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | ||
Précédent [2008/31] | Thiollier, Clémence-Olivia Laure Marie Cabinet Lhermet La Bigne & Remy 11, boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | ||
Précédent [2005/32] | COHAUSZ DAWIDOWICZ HANNIG & PARTNER Patentanwälte Schumannstrasse 97-99 40237 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05002449.6 | 04.02.2005 | [2005/32] | Numéro de priorité, date | DE20041005655 | 04.02.2004 Format original publié: DE102004005655 | DE20041010996 | 03.03.2004 Format original publié: DE102004010996 | [2005/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1561709 | Date: | 10.08.2005 | Langue: | DE | [2005/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1561709 | Date: | 20.06.2012 | Langue: | DE | [2012/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.2005 | Classification | IPC: | B65F1/16, E05F1/10 | [2005/32] | CPC: |
E05F1/1091 (EP);
B65F1/16 (EP);
B65F2001/1669 (EP);
E05Y2201/416 (EP);
E05Y2999/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/32] | Titre | Allemand: | Müllbehälter mit Deckelentlastung | [2005/32] | Anglais: | Refuse receptacle with lid relieving means | [2005/32] | Français: | Poubelle avec couvercle de détente | [2005/32] | Procédure d'examen | 12.09.2005 | Requête en examen déposée [2005/45] | 31.08.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.01.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.05.2012 | Taxe de délivrance payée | 14.05.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 31.08.2010 | Opposition(s) | 21.03.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 25.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 29.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.02.2005 | CY | 20.06.2012 | CZ | 20.06.2012 | DK | 20.06.2012 | EE | 20.06.2012 | FI | 20.06.2012 | IT | 20.06.2012 | LT | 20.06.2012 | PL | 20.06.2012 | RO | 20.06.2012 | SE | 20.06.2012 | SI | 20.06.2012 | SK | 20.06.2012 | TR | 20.06.2012 | BG | 20.09.2012 | GR | 21.09.2012 | ES | 01.10.2012 | IS | 20.10.2012 | PT | 22.10.2012 | AT | 04.02.2013 | IE | 04.02.2013 | LU | 04.02.2013 | BE | 28.02.2013 | CH | 28.02.2013 | LI | 28.02.2013 | MC | 28.02.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
TR | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
AT | 04.02.2013 | ||
IE | 04.02.2013 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Précédent [2014/24] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
AT | 04.02.2013 | ||
IE | 04.02.2013 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Précédent [2014/07] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
IE | 04.02.2013 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Précédent [2014/06] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
BE | 28.02.2013 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/48] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
CH | 28.02.2013 | ||
LI | 28.02.2013 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/42] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
MC | 28.02.2013 | ||
Précédent [2013/34] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
BG | 20.09.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Précédent [2013/22] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
ES | 01.10.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Précédent [2013/21] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
DK | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Précédent [2013/13] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
PT | 22.10.2012 | ||
Précédent [2013/11] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
IT | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
PL | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
Précédent [2013/10] | CY | 20.06.2012 | |
CZ | 20.06.2012 | ||
EE | 20.06.2012 | ||
FI | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
RO | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
SK | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
IS | 20.10.2012 | ||
Précédent [2013/09] | EE | 20.06.2012 | |
FI | 20.06.2012 | ||
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
Précédent [2012/51] | FI | 20.06.2012 | |
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
SI | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
Précédent [2012/50] | FI | 20.06.2012 | |
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
GR | 21.09.2012 | ||
Précédent [2012/48] | FI | 20.06.2012 | |
LT | 20.06.2012 | ||
SE | 20.06.2012 | ||
Précédent [2012/47] | LT | 20.06.2012 | Citations: | Recherche | [A]CH517034 (VERZINKEREI ZUG AG [CH]) [A] 1 * the whole document *; | [A]EP0384484 (WEISBENDER HELMUT GMBH [DE]) [A] 1* figures 1,2; claims 1-10 *; | [A]DE29802589U (METZNER JOHN [DE], et al) [A] 1 * the whole document * | par le demandeur | DE19746048 |