EP1548117 - Séquences régulatrices du riz pour l'expression génique dans des tissus de blé [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.09.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 20.08.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 22.09.2010 [2010/38] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Monsanto UK Ltd. 45 Hauxton Road Trumpington Cambridge CB2 2LQ / GB | [2007/44] |
Précédent [2005/26] | Pour tous les Etats désignés Monsanto UK Ltd. 45 Hauxton Road Trumpington, Cambridge CB2 2LQ / GB | Inventeur(s) | 01 /
Urban, Martin 4 Stockwood Court Stockwood Crescent Luton, LU1 3ST / GB | 02 /
Stratford, Rebecca 67 Oxford Road Cambridge, CB4 3PH / GB | 03 /
Hammond-Kosack, Kim 32 Riverford Close Harpenden Herts, AL5 4LV / GB | 04 /
Kemp, Richard 130 Molewood Close Cambridge, CB4 3SS / GB | 05 /
Lecocq, Pierre 58 rue Croix Claire 4550 Nandrin / BE | [2005/26] | Mandataire(s) | Bosch, Henry Monsanto Europe S.A./N.V. Avenue de Tervuren 270-272 1150 Brussels / BE | [N/P] |
Précédent [2008/38] | Bosch, Henry Monsanto Services International S.A. Patent Department Avenue de Tervuren 270/272 Letter Box No. 1 1150 Bruxelles / BE | ||
Précédent [2005/26] | Bosch, Henry Monsanto Services International 270-272 Avenue de Tervuren 1150 Bruxelles / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05002479.3 | 23.08.2002 | [2005/26] | Numéro de priorité, date | EP20010307298 | 28.08.2001 Format original publié: EP 01307298 | [2005/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1548117 | Date: | 29.06.2005 | Langue: | EN | [2005/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1548117 | Date: | 31.10.2007 | Langue: | EN | [2007/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.05.2005 | Classification | IPC: | C12N15/82, C12N15/29, C07K14/415, A01H5/00 | [2005/26] | CPC: |
C07K14/415 (EP,US);
C12N15/8222 (EP,US);
C12N15/8225 (EP,US);
C12N15/8234 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2005/26] | Titre | Allemand: | Regulatorische Sequenzen aus Reis für die Genexpression in definierten Geweben von Weizen | [2005/26] | Anglais: | Rice regulatory sequences for gene expression in defined wheat tissue | [2005/26] | Français: | Séquences régulatrices du riz pour l'expression génique dans des tissus de blé | [2005/26] | Procédure d'examen | 28.12.2005 | Requête en examen déposée [2006/09] | 16.05.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.07.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.12.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.05.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.09.2007 | Taxe de délivrance payée | 10.09.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP02767435.7 / EP1421196 | Opposition(s) | 01.08.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.07.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 07.02.2005 | 03   M06   Taxe payée le   18.07.2005 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 31.10.2007 | BE | 31.10.2007 | CH | 31.10.2007 | CY | 31.10.2007 | DK | 31.10.2007 | EE | 31.10.2007 | FI | 31.10.2007 | LI | 31.10.2007 | NL | 31.10.2007 | SK | 31.10.2007 | TR | 31.10.2007 | BG | 31.01.2008 | SE | 31.01.2008 | GR | 01.02.2008 | ES | 11.02.2008 | PT | 31.03.2008 | [2010/38] |
Précédent [2009/36] | AT | 31.10.2007 | |
BE | 31.10.2007 | ||
CH | 31.10.2007 | ||
CY | 31.10.2007 | ||
DK | 31.10.2007 | ||
EE | 31.10.2007 | ||
FI | 31.10.2007 | ||
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
SK | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
GR | 01.02.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | ||
Précédent [2009/22] | AT | 31.10.2007 | |
BE | 31.10.2007 | ||
CH | 31.10.2007 | ||
DK | 31.10.2007 | ||
EE | 31.10.2007 | ||
FI | 31.10.2007 | ||
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
SK | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
GR | 01.02.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | ||
Précédent [2009/15] | AT | 31.10.2007 | |
BE | 31.10.2007 | ||
CH | 31.10.2007 | ||
DK | 31.10.2007 | ||
FI | 31.10.2007 | ||
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
SK | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
GR | 01.02.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | ||
Précédent [2009/13] | AT | 31.10.2007 | |
BE | 31.10.2007 | ||
CH | 31.10.2007 | ||
DK | 31.10.2007 | ||
FI | 31.10.2007 | ||
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
SK | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
GR | 01.02.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/39] | AT | 31.10.2007 | |
BE | 31.10.2007 | ||
CH | 31.10.2007 | ||
DK | 31.10.2007 | ||
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
SK | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/35] | AT | 31.10.2007 | |
CH | 31.10.2007 | ||
DK | 31.10.2007 | ||
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/29] | AT | 31.10.2007 | |
CH | 31.10.2007 | ||
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | ||
Précédent [2008/24] | CH | 31.10.2007 | |
LI | 31.10.2007 | ||
NL | 31.10.2007 | ||
BG | 31.01.2008 | ||
SE | 31.01.2008 | ||
ES | 11.02.2008 | ||
PT | 31.03.2008 | Citations: | Recherche | [X]WO9822593 (PIONEER HI BRED INT [US], et al) [X] 1,10 * the whole document *; | [A]WO9909190 (UNIV MINNESOTA [US], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [X]EP0913469 (JAPAN TOBACCO INC [JP]) [X] 1-4,6-15 * the whole document *; | [X] - "Oryza sativa genomic DNA, chromosome X, BAC clone: H0421H08, complete sequence.", EMBL, (20000920), Database accession no. H0421H08, URL: EBI, XP002326381 [X] 1,2,6-9 * abstract * |