EP1564847 - Couvercle de connecteur pour terminal portable [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.07.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2015 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 26.08.2015 [2015/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2014/38] |
Précédent [2005/33] | Pour tous les Etats désignés NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Iikura, Kenji c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku 108-8001 Tokyo / JP | [2014/37] |
Précédent [2014/19] | 01 /
Ilkura, Kenji c/o NEC Corporation 5-7-1, Shiba Minato-ku 108-8001 Tokyo / JP | ||
Précédent [2005/33] | 01 /
Iikura, Kenji NEC Corporation 5-7-1, Shiba Minato-ku 108-8001 Tokyo / JP | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/38] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2005/33] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05002700.2 | 09.02.2005 | [2005/33] | Numéro de priorité, date | JP20040034454 | 12.02.2004 Format original publié: JP 2004034454 | [2005/33] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1564847 | Date: | 17.08.2005 | Langue: | EN | [2005/33] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1564847 | Date: | 17.09.2014 | Langue: | EN | [2014/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.04.2005 | Classification | IPC: | H01R13/443 | [2005/33] | CPC: |
H01R13/443 (EP,US);
H04M1/0274 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2006/19] |
Précédent [2005/33] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verbinderdeckel für tragbares Endgerät | [2014/14] | Anglais: | Connector cover for portable terminal | [2005/33] | Français: | Couvercle de connecteur pour terminal portable | [2005/33] |
Précédent [2005/33] | Verbindersdeckel für tragbare Endgerät | Procédure d'examen | 06.05.2005 | Requête en examen déposée [2005/33] | 16.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.11.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.04.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.07.2014 | Taxe de délivrance payée | 31.07.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.07.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 16.07.2013 | Opposition(s) | 18.06.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 21.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 25.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JP2003158563 ; | [A]JPH05299137 ; | [X]US3686616 (BOWERMAN WILLIAM R) [X] 1,2 * column 2, line 24 - column 4, line 5 *; | [A]GB2220803 (KID DESIGN GROUP LTD [GB]); | [A]JPH05299137 (NEC CORP); | [X]EP1139501 (YAZAKI CORP [JP]) [X] 1,6-9 * paragraph [0015] - paragraph [0023] *; | [A]JP2003158563 (NEC ACCESS TECHNICA LTD) | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20030903), vol. 2003, no. 09, & JP2003158563 A 20030530 (NEC ACCESS TECHNICA LTD) [A] * abstract * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19940215), vol. 018, no. 091, Database accession no. (E - 1508), & JP05299137 A 19931112 (NEC CORP) [A] * abstract * | Examen | JP2000186469 | JP2001250629 | JP2003258964 |