EP1577202 - Procédé et dispositif pour actionner la lumière d' une bicyclette avec un dynamo [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 24.02.2012 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.02.2012 | Demande réputée retirée | publié le 28.03.2012 [2012/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Busch & Müller KG Auf dem Bamberg 1 58540 Meinerzhagen / DE | [2005/38] | Inventeur(s) | 01 /
Mohr, Manfred Hückeswagener Strasse 74 51647 Gummersbach / DE | [2005/38] | Mandataire(s) | Kahlhöfer, Hermann KNH Patentanwälte Kahlhöfer Neumann Rössler Heine PartG mbB Postfach 10 33 63 40024 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Précédent [2005/38] | Kahlhöfer, Hermann KNH Patentanwälte Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser Karlstrasse 76 40210 Düsseldorf / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05004641.6 | 03.03.2005 | [2005/38] | Numéro de priorité, date | DE20041013981 | 19.03.2004 Format original publié: DE102004013981 | [2005/38] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1577202 | Date: | 21.09.2005 | Langue: | DE | [2005/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1577202 | Date: | 29.03.2006 | [2006/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.02.2006 | Classification | IPC: | B62J6/00 | [2005/38] | CPC: |
B62J6/01 (EP)
| Etats contractants désignés | DE, FR, NL [2006/49] |
Précédent [2005/38] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und Vorrichtung zum Betrieb einer Leuchtdiode mit dem Dynamo eines Zweirades | [2005/38] | Anglais: | Method and device to operate a light with a bicycle dynamo | [2005/38] | Français: | Procédé et dispositif pour actionner la lumière d' une bicyclette avec un dynamo | [2005/38] | Procédure dexamen | 08.09.2006 | Requête en examen déposée [2006/43] | 09.02.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/13] | 11.11.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/13] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.02.2009 | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 19.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2011 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0755850 (BODENSTEDT ROBERT [DE]) [X] 1,3-10 * figure 3 * * the whole document *; | [A]EP1383223 (SHIMANO KK [JP]) [A] 2* paragraph [0044]; figure 8 * |